Ruta de navegación
Menú de navegación
Diputados
Ficha personal
Nacido el Tue Jan 11 00:00:00 CET 1966
Diputado de la IX, X, XI, XII, XIII, XIV, y XV Legislaturas
Dos hijos.Diplomado Universitario en Trabajo Social.
Funcionario de la Junta de Comunidades de Castilla - La Mancha.
Secretario General de la Agrupación Provincial del PSOE de Cuenca, desde enero de 2018.
Portavoz del Grupo Socialista en la Diputación de Cuenca de 1995 a 1999 y Vicepresidente I de la misma de 1999 a 2001.
Director General de Servicios Sociales de la Consejería de Bienestar Social de la JCCM de 2001 a 2003.
Delegado provincial en Cuenca de Obras Públicas (2003-2004) y de Vivienda y Urbanismo (2004-2005).
Delegado de la JCCM de 2005 hasta 2008.
- Adscrito Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social desde el Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Portavoz adjunto Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social desde el Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Adscrito Comisión de Empleo y Seguridad Social desde el Fri Oct 07 00:00:00 CEST 2016 al Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018
- Vocal Comisión de Sanidad y Servicios Sociales desde el Wed Sep 14 00:00:00 CEST 2016 al Thu Oct 20 00:00:00 CEST 2016
- Portavoz adjunto Comisión de Sanidad y Servicios Sociales desde el Thu Oct 20 00:00:00 CEST 2016 al Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018
- Vicepresidente Comisión del Estatuto de los Diputados desde el Wed Sep 07 00:00:00 CEST 2016 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Vocal Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo desde el Wed Sep 28 00:00:00 CEST 2016 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Secretario Primero Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible desde el Wed Sep 28 00:00:00 CEST 2016 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Adscrito Comisión para la auditoría de la calidad democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales desde el Fri Oct 07 00:00:00 CEST 2016 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Pregunta oral en Pleno.(180/000077) Presentado el 15/12/2016 , calificado el 20/12/2016
- Pregunta oral en Pleno.(180/000260) Presentado el 11/05/2017 , calificado el 16/05/2017
- Pregunta oral al Gobierno en Comisión.(181/000453) Presentado el 14/07/2017 , calificado el 05/09/2017
-
Proposición no de Ley en Comisión. Proposición no de Ley sobre la promoción de un Pacto de Estado por los Servicios Sociales. (161/000787)
Comisión de Sanidad y Servicios SocialesFecha: 24/11/2016, 12:41:44 - 12:47:19
-
Proposición no de Ley sobre la necesaria redefinición por el Gobierno de sus medidas en materia de seguridad vial. (161/000656)
Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad SostenibleFecha: 29/11/2016, 11:05:36 - 11:10:27
-
Pregunta oral en Pleno. ¿Cuáles son las previsiones presupuestarias del Gobierno en relación con el incremento de las pensiones públicas? (180/000077)
PlenoFecha: 21/12/2016, 10:20:30 - 10:20:50