Ruta de navegació
Menú de navegació
Diputats
Fitxa personal
Nascut el Thu Jun 05 00:00:00 CET 1958 en Regueiro-Boboras (Ourense)
Diputat de la IV Legislatura
Licenciado en Filología Española. Profesor numerario de Lengua Gallega. Alcalde del Ayuntamiento de Beariz. Diputado Provincial de Orense.
Ha causat baixa el Tue Apr 13 00:00:00 CEST 1993
Històric de càrrecs
- Vocal Comisión de Economía, Comercio y Hacienda des del Tue May 29 00:00:00 CEST 1990 al Tue Apr 13 00:00:00 CEST 1993
- Vocal Comisión del Defensor del Pueblo des del Tue May 29 00:00:00 CEST 1990 al Tue Mar 31 00:00:00 CEST 1992
- Vocal Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo des del Tue May 19 00:00:00 CEST 1992 al Tue Jun 16 00:00:00 CEST 1992
Iniciatives Parlamentàries
- Pregunta oral en Pleno.(180/001178) Presentat el 13/02/1992 , qualificat el 18/02/1992
- Pregunta oral en Pleno.(180/001206) Presentat el 20/02/1992 , qualificat el 25/02/1992
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/003126) Presentat el 28/06/1990 , qualificat el 12/07/1990
Intervencions parlamentàries
-
Pregunta oral en Pleno. Garantías de objetividad en la asignación por el Instituto Nacional de Empleo (INEM) de los cursillos que realizan empresas privadas. (180/001206)
PlenoData: 26/02/1992