Ruta de navegació
Menú de navegació
Diputats
Fitxa personal
Nascut el Sun Oct 07 00:00:00 CET 1962
Diputat de la XII Legislatura
Dirección Banca.Alcalde del Ayuntamiento de Dos Torres 2007-2011, 2011-2015 y 2015-2019.
Ha causat baixa el Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
Iniciatives Parlamentàries
- Declaración de actividades.(004/000392) Presentat el 21/02/2019 , qualificat el 26/02/2019
- Declaración de bienes y rentas.(005/000387) Presentat el 21/02/2019 , qualificat el 26/02/2019
Intervencions parlamentàries
-
Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución
PlenoData: 21/02/2019, 14:40:20 - 14:47:01