Ruta de navegació
Menú de navegació
Diputats
Fitxa personal
Nascut el Wed May 27 00:00:00 CET 1959 en Pesquera (Cantabria)
Diputat de la XI, y XII Legislatures
Funcionario del Estado.Concejal en el Ayuntamiento de Talavera. Delegado JCCM. Senador.
- Vocal Comisión de Asuntos Exteriores des del Tue Jul 18 00:00:00 CEST 2017 al Thu Sep 13 00:00:00 CEST 2018
- Secretario Segundo Comisión de Asuntos Exteriores des del Thu Sep 13 00:00:00 CEST 2018 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Secretario Segundo Comisión de Asuntos Exteriores des del Tue Sep 13 00:00:00 CEST 2016 al Tue Jul 18 00:00:00 CEST 2017
- Vocal Comisión de Defensa des del Wed Jul 11 00:00:00 CEST 2018 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Adscrito Comisión de Interior des del Fri Oct 07 00:00:00 CEST 2016 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Vocal Comisión de Fomento des del Sat Jul 01 00:00:00 CEST 2017 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Vicepresidente Primero Comisión de Economía, Industria y Competitividad des del Mon Dec 19 00:00:00 CET 2016 al Mon Jul 17 00:00:00 CEST 2017
- Vicepresidente Primero Comisión de Economía y Competitividad des del Mon Sep 12 00:00:00 CEST 2016 al Mon Dec 19 00:00:00 CET 2016
- Portavoz Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades des del Wed Nov 16 00:00:00 CET 2016 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Miembro Titular Delegación española en la Asamblea Parlamentaria de la OTAN des del Tue Nov 13 00:00:00 CET 2018 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Pregunta oral en Pleno.(180/000137) Presentat el 16/02/2017 , qualificat el 21/02/2017
- Pregunta oral al Gobierno en Comisión.(181/000572) Presentat el 21/11/2017 , qualificat el 28/11/2017
- Pregunta oral al Gobierno en Comisión.(181/001124) Presentat el 31/05/2018 , qualificat el 31/05/2018
-
Pregunta oral en Pleno. ¿Va a impulsar el Gobierno el fin de la manipulación informativa en RTVE? (180/000137)
PlenoData: 22/02/2017, 09:51:28 - 09:52:00
Data: 22/02/2017, 09:53:58 - 09:56:00
-
Pregunta oral a la Corporación RTVE. Balance que hace de su Presidencia al frente de la Corporación RTVE desde el año 2014. (178/000021)
Comisión Mixta Control Parlam. de la Corporación RTVE y sus SociedadesData: 09/03/2017, 17:17:35 - 17:17:43