Ruta de navegació
Menú de navegació
Diputats
Fitxa personal
Nascut el Mon Aug 14 00:00:00 CEST 1944 en Ciudad Real
Diputat de la IV, V, y VI Legislatures
Casado con Dª María del Prado Domenech Leal. 10 hijos. Doctor en Geografía. Catedrático de Bachillerato. Profesor Asociado de Universidad. Presidente Provincial del PP en Ciudad Real desde 1988. Concejal del Ayuntamiento de Ciudad Real (1987-1989). Diputado Provincial en la Diputación de Ciudad Real (1987-1989). Presidente de la Comisión Provincial de Educación (1983-1988). Vicepresidente del Comité Ejecutivo Regional de Castilla-La Mancha (1989-1992).- Vocal Comisión de Educación y Cultura des del Wed Sep 08 00:00:00 CEST 1993 al Wed Sep 13 00:00:00 CEST 1995
- Vicepresidente Segundo Comisión de Educación y Cultura des del Wed Sep 13 00:00:00 CEST 1995 al Tue Jan 09 00:00:00 CET 1996
- Vocal Comisión Mixta de Investigación y Desarrollo Tecnológico des del Thu Oct 07 00:00:00 CET 1993 al Tue Jan 09 00:00:00 CET 1996
- Ponente Ponencia Proy.L.mandato órganos gobierno centros docentes (121/91) des del Tue May 16 00:00:00 CEST 1995 al Tue May 16 00:00:00 CEST 1995
- Pregunta oral en Pleno.(180/000215) Presentat el 09/12/1993 , qualificat el 14/12/1993
- Pregunta oral en Pleno.(180/001591) Presentat el 07/12/1995 , qualificat el 12/12/1995
- Pregunta oral al Gobierno en Comisión.(181/001707) Presentat el 04/10/1995 , qualificat el 17/10/1995
-
Informe del Tribunal de Cuentas. Informe de fiscalización realizado al Ayuntamiento de Jumilla (Murcia), referido a los años 1988 a 1990, ambos inclusive (corresponde al número de expediente 251/000045/0000 de la IV Legislatura). (251/000014)
Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de CuentasData: 04/11/1993
-
Informe de fiscalización realizado al Ayuntamiento de Jaca (Huesca), referido a los años 1985 a 1989, ambos inclusive (corresponde al número de expediente 251/000046/0000 de la IV Legislatura). (251/000015)
Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de CuentasData: 04/11/1993
-
Informe de fiscalización realizado al Ayuntamiento de Los Silos (Tenerife), referido a los años 1980 a 1989, ambos inclusive. (251/000016)
Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de CuentasData: 04/11/1993