Ruta de navegació
Menú de navegació
Diputats
Fitxa personal
Nascut el Sun May 15 00:00:00 CET 1960 en Cáceres
Diputat de la X, XI, y XII Legislatures
Tres hijos. Vic. Derecho Universidad Complutense de Madrid Espec. Derecho Constitucional y C. Política CEC (1984-1986) Letrado D.G. Servicios Jurídicos Junta de Extremadura (1986-) Secretario General del PSOE Mérida (2001-) Vicepresidente de la Junta de Extremadura (2004-2007) Vicepresidente Congreso Consejo de Europa (2009-2011) Portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea de Extremadura (2007-2011) Representante Especial para Asuntos de Fronteras de la Asamblea Parlamentaria OSCE.- Vicepresidente Segundo Comisión Constitucional des del Tue Feb 12 00:00:00 CET 2013 al Wed Nov 26 00:00:00 CET 2014
- Portavoz adjunto Comisión Constitucional des del Wed Nov 05 00:00:00 CET 2014 al Wed Nov 05 00:00:00 CET 2014
- Vocal Comisión Constitucional des del Wed Nov 26 00:00:00 CET 2014 al Wed Nov 26 00:00:00 CET 2014
- Portavoz adjunto Comisión Constitucional des del Wed Nov 26 00:00:00 CET 2014 al Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Portavoz adjunto Comisión Constitucional des del Wed Jan 18 00:00:00 CET 2012 al Tue Feb 12 00:00:00 CET 2013
- Adscrito Comisión de Asuntos Exteriores des del Wed Feb 08 00:00:00 CET 2012 al Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Vocal Comisión de Interior des del Tue Jan 17 00:00:00 CET 2012 al Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Vocal Comisión de Defensa des del Tue Jan 17 00:00:00 CET 2012 al Tue Feb 21 00:00:00 CET 2012
- Vocal Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas des del Tue Oct 14 00:00:00 CEST 2014 al Mon Nov 17 00:00:00 CET 2014
- Vocal Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas des del Mon Sep 23 00:00:00 CEST 2013 al Mon Sep 23 00:00:00 CEST 2013
- Portavoz adjunto Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas des del Mon Sep 23 00:00:00 CEST 2013 al Tue Oct 14 00:00:00 CEST 2014
- Vocal Comisión del Estatuto de los Diputados des del Wed Jun 17 00:00:00 CEST 2015 al Wed Jun 24 00:00:00 CEST 2015
- Vicepresidente Comisión del Estatuto de los Diputados des del Wed Jun 24 00:00:00 CEST 2015 al Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Vocal Comisión Mixta para la Unión Europea des del Wed Feb 08 00:00:00 CET 2012 al Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Vocal Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades des del Tue Feb 21 00:00:00 CET 2012 al Wed Sep 18 00:00:00 CEST 2013
- Portavoz adjunto Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades des del Thu Sep 20 00:00:00 CEST 2012 al Wed Sep 18 00:00:00 CEST 2013
- Vocal Subcomisión de Estudio sobre las Redes Sociales (154/7). des del Thu Apr 18 00:00:00 CEST 2013 al Thu Apr 23 00:00:00 CEST 2015
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley Orgánica de Reforma de la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos (121/1). des del Wed Apr 11 00:00:00 CEST 2012 al Tue Jun 12 00:00:00 CEST 2012
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (121/19). des del Tue Jul 02 00:00:00 CEST 2013 al Thu Jul 25 00:00:00 CEST 2013
- Ponente Ponencia de la Propuesta de reforma de la Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio, de Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia (127/2). des del Thu Oct 17 00:00:00 CEST 2013 al Thu Oct 17 00:00:00 CEST 2013
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley Orgánica complementaria de la Ley de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (121/93). des del Mon Jun 23 00:00:00 CEST 2014 al Mon Jun 23 00:00:00 CEST 2014
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local (121/58). des del Mon Oct 28 00:00:00 CET 2013 al Mon Oct 28 00:00:00 CET 2013
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa (121/79). des del Wed May 07 00:00:00 CEST 2014 al Fri May 09 00:00:00 CEST 2014
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana (121/105). des del Wed Oct 29 00:00:00 CET 2014 al Mon Nov 17 00:00:00 CET 2014
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley del Sistema Nacional de Protección Civil (121/125). des del Thu Apr 16 00:00:00 CEST 2015 al Thu Apr 23 00:00:00 CEST 2015
- Vicepresidente Delegación española en la Asamblea Parlamentaria de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) des del Wed Feb 08 00:00:00 CET 2012 al Tue Jan 12 00:00:00 CET 2016
- Pregunta oral en Pleno.(180/000363) Presentat el 13/12/2012 , qualificat el 18/12/2012
- Pregunta oral al Gobierno en Comisión.(181/000591) Presentat el 28/11/2012 , qualificat el 04/12/2012
- Pregunta oral al Gobierno en Comisión.(181/002118) Presentat el 28/10/2014 , qualificat el 04/11/2014
-
Proposición no de Ley ante el Pleno. Proposición no de Ley sobre revisión del estatuto de los ex Presidentes del Gobierno y promoción de las iniciativas legislativas necesarias para garantizar la transparencia en su régimen de retribuciones y regular su régimen de incompatibilidades entre la percepción de retribuciones con cargo a fondos públicos y privados. (162/000052)
PlenoData: 14/02/2012, 16:38:24 - 16:44:48
-
Pregunta oral a la Corporación RTVE. Opinión del Presidente de la Corporación RTVE sobre una eventual devolución del IVA soportado. (178/000018)
Comisión Mixta Control Parlam. de la Corporación RTVE y sus SociedadesData: 29/02/2012, 13:39:50 - 13:41:51
Data: 29/02/2012, 13:42:28 - 13:42:44