Ruta de navegació
Menú de navegació
Diputats
Fitxa personal
Nascuda el Sat Feb 14 00:00:00 CET 1970
Diputada de la VII, X, XI, XII, XIII, y XIV Legislatures
Senadora autonómica en la VIII Legislatura.Casada. Dos hijos.
Licenciada en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid.
Alcaldesa de Ciudad Real (2007-2015).
Vicepresidenta de la Mesa del Parlamento de Castilla-La Mancha y portavoz del Grupo Popular en el mismo.
Ha sido gerente del Centro Mujer y Casa de Acogida de Mujeres Maltratadas.
- Vocal Suplente Diputación Permanente des del Tue Jul 23 00:00:00 CEST 2019 al Wed Aug 07 00:00:00 CEST 2019
- Vocal Comisión de Defensa des del Tue Jul 30 00:00:00 CEST 2019 al Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
- Vocal Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social des del Tue Jul 30 00:00:00 CEST 2019 al Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
- Presidenta Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social des del Tue Jul 30 00:00:00 CEST 2019 al Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
- Vocal Comisión de Reglamento des del Tue Jul 30 00:00:00 CEST 2019 al Tue Aug 06 00:00:00 CEST 2019
- Vocal Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo des del Thu Sep 12 00:00:00 CEST 2019 al Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
- Portavoz Comisión de seguimiento y evaluación de los Acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género des del Thu Sep 12 00:00:00 CEST 2019 al Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/001965) Presentat el 16/08/2019 , qualificat el 04/09/2019
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/002364) Presentat el 02/09/2019 , qualificat el 04/09/2019
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/002379) Presentat el 02/09/2019 , qualificat el 04/09/2019