Ruta de navegació
Menú de navegació
Diputats
Fitxa personal
Nascuda el Tue May 22 00:00:00 CET 1962
Diputada de la X, XII, y XIV Legislatures
Casada. Una hija.Licenciada en Ciencias Económicas por la UAM (Premio Extraordinario de Licenciatura)
Máster de Periodismo. (UAM)
Diplomada IESE
Directora de Publicaciones de la Fundación FAES (2006-2012).
Coordinadora General de Estudios del Ayuntamiento de Madrid (2012).
Secretaria de Formación Política del PP de Madrid.
Miembro del Comité de Dirección del PP de Madrid
- Adscrita Comisión de Asuntos Exteriores des del Thu Dec 13 00:00:00 CET 2012 al Tue Apr 30 00:00:00 CEST 2013
- Adscrita Comisión de Economía y Competitividad des del Thu Dec 13 00:00:00 CET 2012 al Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Vocal Comisión de Educación y Deporte des del Tue Apr 30 00:00:00 CEST 2013 al Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Adscrita Comisión de Empleo y Seguridad Social des del Tue Apr 30 00:00:00 CEST 2013 al Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Vocal Comisión de Sanidad y Servicios Sociales des del Thu Dec 13 00:00:00 CET 2012 al Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Adscrita Comisión de Cultura des del Thu Dec 13 00:00:00 CET 2012 al Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Vocal Comisión de Igualdad des del Wed Mar 19 00:00:00 CET 2014 al Thu Jul 24 00:00:00 CEST 2014
- Secretaria Primera Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo des del Tue Apr 08 00:00:00 CEST 2014 al Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Vocal Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo des del Fri Mar 28 00:00:00 CET 2014 al Tue Apr 08 00:00:00 CEST 2014
- Adscrita Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo des del Tue Apr 30 00:00:00 CEST 2013 al Fri Mar 28 00:00:00 CET 2014
- Vocal Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas des del Thu Dec 13 00:00:00 CET 2012 al Tue Apr 30 00:00:00 CEST 2013
- Vocal Suplente Subcomisión para abordar el problema de la violencia contra los niños y las niñas (154/12). des del Tue Oct 07 00:00:00 CEST 2014 al Thu Jun 25 00:00:00 CEST 2015
- Vocal Subcomisión de Estudio sobre las Redes Sociales (154/7). des del Thu Apr 18 00:00:00 CEST 2013 al Thu Apr 23 00:00:00 CEST 2015
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley por la que se adoptan medidas urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial (procedente del Real Decreto-Ley 4/2014, de 7 de marzo) (121/89). des del Tue Jul 08 00:00:00 CEST 2014 al Tue Jul 08 00:00:00 CEST 2014
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley de medidas urgentes en materia concursal (procedente del Real Decreto-Ley 11/2014, de 5 de septiembre) (121/117). des del Wed Apr 08 00:00:00 CEST 2015 al Wed Apr 08 00:00:00 CEST 2015
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/041098) Presentat el 04/12/2013 , qualificat el 10/12/2013
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/044914) Presentat el 24/01/2014 , qualificat el 28/01/2014
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/044915) Presentat el 24/01/2014 , qualificat el 28/01/2014
-
Proposición no de Ley en Comisión. Proposición no de Ley sobre el impacto en salud de la exclusión de los inmigrantes en situación irregular de la asistencia sanitaria gratuita. (161/000765)
Comisión de Sanidad y Servicios SocialesData: 24/04/2013, 16:36:13 - 16:40:10
-
Proposición no de Ley sobre el innecesario gasto en cuadros de retratos oficiales de ex altos cargos. (161/000939)
Comisión de CulturaData: 12/06/2013, 18:03:19 - 18:08:11
-
Proposición no de Ley sobre el impacto del copago farmacéutico en la población. (161/001434)
Comisión de Sanidad y Servicios SocialesData: 12/06/2013, 18:53:22 - 18:57:27