Camiño de navegación
Navigation Menu
Deputados
Ficha persoal
Nacida oSat Mar 31 00:00:00 CET 1973 en Logroño
Deputada da XII Legislatura
Licenciada en Derecho.Máster en Asesoría Fiscal y Tributaria.
Gerente de Centro Municipal de Comercio del Ayuntamiento de Logroño (2003-2007).
Asesor de Presidencia del Gobierno de La Rioja (2007-2011)
Jefe de Gabinete de la Consejería de Industria, Innovación y Empleo (2011-2015)
Jefe de Gabinete de Alcaldía del Ayuntamiento de Logroño (2016).
Presidenta de la Comisión de Comercio del Partido Popular
- Portavoz adjunta Comisión de Industria, Comercio y Turismo desde oMon Jul 09 00:00:00 CEST 2018 ao Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Portavoz adjunta Comisión de Economía y Empresa desde oThu Jun 21 00:00:00 CEST 2018 ao Fri Jul 06 00:00:00 CEST 2018
- Vocal Comisión de Economía y Competitividad desde oThu Dec 01 00:00:00 CET 2016 ao Mon Dec 19 00:00:00 CET 2016
- Vocal Comisión de Economía, Industria y Competitividad desde oMon Dec 19 00:00:00 CET 2016 ao Thu Dec 22 00:00:00 CET 2016
- Portavoz adjunta Comisión de Economía, Industria y Competitividad desde oThu Dec 22 00:00:00 CET 2016 ao Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018
- Secretaria Primera Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo desde oWed Sep 28 00:00:00 CEST 2016 ao Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Vocal Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo desde oWed Nov 16 00:00:00 CET 2016 ao Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Ponente Ponencia de la Proposición de Ley de mejora de la pensión de orfandad de las hijas e hijos de víctimas de violencia de género (122/79). desde oMon May 21 00:00:00 CEST 2018 ao Tue Jun 26 00:00:00 CEST 2018
- Ponente Ponencia de la Proposición de Ley de mejora de la pensión de orfandad de las hijas e hijos de víctimas de violencia de género (122/79). desde oThu Jun 21 00:00:00 CEST 2018 ao Tue Oct 30 00:00:00 CET 2018
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/009311) Presentado o 21/02/2017 , cualificado o 28/02/2017
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/009312) Presentado o 21/02/2017 , cualificado o 28/02/2017
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/009313) Presentado o 21/02/2017 , cualificado o 28/02/2017
-
Otras comparecencias en Comisión. Comparecencia de don Manuel Jesús Lagares Calvo, Catedrático de Hacienda Pública en la Universidad de Alcalá de Henares, acordada por la citada Comisión, para informar sobre temas relacionados con el objeto de la misma. (219/000200)
Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos Pacto de ToledoData: 08/02/2017, 11:04:57 - 11:14:41
-
Comparecencia de don Juan Díez Nicolás, demógrafo, acordada por la citada Comisión, para informar sobre temas relacionados con el objeto de la misma. (219/000300)
Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos Pacto de ToledoData: 08/03/2017, 16:54:02 - 16:59:30
-
Comparecencia de don Albert Esteve Palos, Director del Centro de Estudios Demográficos, acordada por la citada Comisión, para informar sobre temas relacionados con el objeto de la misma. (219/000301)
Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos Pacto de ToledoData: 08/03/2017, 18:25:14 - 18:27:34