Camiño de navegación
Navigation Menu
Deputados
Ficha persoal
Nacida oFri Jul 12 00:00:00 CET 1957 en Santiuste de San Juan Bautista (Segovia)
Deputada da IX Legislatura
Casada. Dos hijosLicenciatura en Geografía e Historia.
Concejal Cultura del Ayuntamiento de Segovia
Causou baixa o Tue Sep 27 00:00:00 CEST 2011
Histórico de cargos
- Vocal Comisión de Vivienda desde oWed Jul 06 00:00:00 CEST 2011 ao Tue Sep 27 00:00:00 CEST 2011
- Vocal Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas desde oWed Jul 06 00:00:00 CEST 2011 ao Tue Sep 27 00:00:00 CEST 2011
Iniciativas parlamentarias
- Declaración de actividades.(004/000407) Presentado o 14/06/2011 , cualificado o 21/06/2011
- Declaración de bienes y rentas.(005/000290) Presentado o 07/09/2011 , cualificado o 08/09/2011
Intervencións parlamentarias
-
Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución
PlenoData: 14/06/2011