Camiño de navegación
Navigation Menu
Deputados
Ficha persoal
Nacido o Sun Jan 26 00:00:00 CET 1936 en Plasencia (Cáceres)
Deputado da Constituyente, y I Lexislaturas
Cursó los estudios de Ingeniero Agrónomo en la Escuela Especial de Madrid, alcanzando el título de Doctor Ingeniero. En 1963 fue nombrado Ingeniero del Servicio de Fitopatología y Plagas del Campo en Cáceres, ingresando después en el Servicio Nacional de Cultivo y Fermentación de Tabaco, desempeñando los cargos de Ingeniero Jefe Provincial de Cáceres, Jefe de la Sección de campos y Secaderos y Subdirector de Técnica y Organización. En 1977 ingresa en el Partido Demócrata Popular, siendo Presidente de la Federación Extremeña. En junio de 1977 se presentó por UCD en la candidatura de Cáceres, saliendo elegido diputado al Congreso. Al crearse la Junta Regional de Extremadura, es nombrado Consejero de Agricultura. En 1978 es elegido Presidente de UCD en Cáceres. Al constituirse de nuevo la Junta de Extremadura, es nombrado Vicepresidente Primero para Asuntos Económicos. Actualmente es Asesor Parlamentario del Ministro de Agricultura. Entre sus publicaciones destaca <- Vocal Comisión de Obras Públicas y Urbanismo (11/05/1979 a 10/03/1982) desde oFri May 11 00:00:00 CEST 1979 ao Wed Mar 10 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión de Agricultura (11/05/1979 a 16/12/1981) desde oFri May 11 00:00:00 CEST 1979 ao Wed Dec 16 00:00:00 CET 1981
- Vocal Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación (16/12/1981 a 03/03/1982) desde oWed Dec 16 00:00:00 CET 1981 ao Wed Mar 03 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca (03/03/1982 a 27/08/1982) desde oWed Mar 03 00:00:00 CET 1982 ao Tue Aug 31 00:00:00 CEST 1982
- Vocal Comisión Especial de los Problemas del Medio Ambiente y Espacios Naturales desde oThu May 31 00:00:00 CEST 1979 ao Wed Mar 03 00:00:00 CET 1982
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/001101) Presentado o 02/09/1980
-
Propuesta de candidato a la Presidencia del Gobierno. Investidura del Presidente del Gobierno, don Adolfo Suárez González. (080/000001)
PlenoData: 30/03/1979
-
Proyecto de ley. Regulación del régimen económico de la explotación del Acueducto Tajo-Segura. (121/000176)
PlenoData: 22/04/1980
-
Moción de censura. Moción de censura al Gobierno. (082/000001)
PlenoData: 30/05/1980