Camiño de navegación
Navigation Menu
Deputados
Ficha persoal
Nacido o Sat Sep 18 00:00:00 CET 1954
Deputado da VII, y X Lexislaturas
Casado. Dos hijos. Asesor Fiscal. Alcalde de Deltebre (1996-2000) Diputado Parlamento de Cataluña (2004-2011)- Vocal Comisión de Empleo y Seguridad Social desde oTue Jan 17 00:00:00 CET 2012 ao Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Vocal Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente desde oTue Jan 17 00:00:00 CET 2012 ao Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Vocal Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo desde oWed Jan 18 00:00:00 CET 2012 ao Wed Jan 25 00:00:00 CET 2012
- Portavoz adjunto Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo desde oWed Feb 08 00:00:00 CET 2012 ao Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley por la que se modifica y actualiza la normativa en materia de autoempleo y se adoptan medidas de fomento y promoción del trabajo autónomo y de la Economía Social (121/157). desde oTue Jul 07 00:00:00 CEST 2015 ao Tue Jul 07 00:00:00 CEST 2015
- Pregunta oral al Gobierno en Comisión.(181/003133) Presentado o 16/04/2015 , cualificado o 21/04/2015
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/008434) Presentado o 29/06/2012 , cualificado o 03/07/2012
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/008435) Presentado o 29/06/2012 , cualificado o 03/07/2012
-
Proposición no de Ley en Comisión. Proposición no de Ley sobre la potenciación de las denominaciones de origen protegidas e indicaciones geográficas protegidas. (161/000361)
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio AmbienteData: 26/09/2012, 13:40:45 - 13:46:03
Data: 26/09/2012, 13:58:54 - 13:59:32
-
Informe anual del Defensor del Pueblo. Informe del Defensor del Pueblo correspondiente a la gestión realizada durante el año 2011 y anexo con la liquidación del presupuesto del mismo periodo. (260/000002)
PlenoData: 29/11/2012, 14:04:01 - 14:16:02