Camiño de navegación
Navigation Menu
Deputados
Ficha persoal
Nacido o Wed Apr 07 00:00:00 CEST 1976 en Mollerussa (Lleida)
Deputado da X Legislatura
Casado. Dos hijos.Estudios de Geografía e Historia.
Alcalde de Mollerussa (Lleida)
- Portavoz Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente desde oTue Jan 17 00:00:00 CET 2012 ao Sun Oct 25 00:00:00 CEST 2015
- Portavoz adjunto Comisión de Cultura desde oTue Jan 17 00:00:00 CET 2012 ao Sun Oct 25 00:00:00 CEST 2015
- Secretario Comisión de Peticiones desde oWed Jan 18 00:00:00 CET 2012 ao Tue Jul 14 00:00:00 CEST 2015
- Vocal Suplente Subcomisión para el estudio de la Racionalización de Horarios, la Conciliación de la Vida Personal, Familiar y Laboral y la Corresponsabilidad (154/4). desde oTue Sep 25 00:00:00 CEST 2012 ao Sun Oct 25 00:00:00 CEST 2015
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria (121/37). desde oTue May 07 00:00:00 CEST 2013 ao Tue May 07 00:00:00 CEST 2013
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley de modificación de la Ley 32/2007, de 7 de noviembre, para el cuidado de los animales, en su explotación, transporte, experimentación y sacrificio (121/34). desde oThu Apr 11 00:00:00 CEST 2013 ao Thu Apr 11 00:00:00 CEST 2013
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley de fomento de la integración de cooperativas y de otras entidades asociativas de carácter agroalimentario (121/38). desde oTue May 21 00:00:00 CEST 2013 ao Tue May 21 00:00:00 CEST 2013
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley por la que se regula el procedimiento para la determinación de la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias y se crea el Consejo Agrario (121/75). desde oThu Apr 03 00:00:00 CEST 2014 ao Thu Apr 03 00:00:00 CEST 2014
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas de ámbito territorial supraautonómico (121/116). desde oTue Feb 24 00:00:00 CET 2015 ao Thu Feb 26 00:00:00 CET 2015
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley para la defensa de la calidad alimentaria (121/144). desde oMon Jun 22 00:00:00 CEST 2015 ao Mon Jun 22 00:00:00 CEST 2015
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley por la que se aprueban medidas urgentes para paliar los daños producidos por los incendios forestales y otras catástrofes naturales ocurridos en varias Comunidades Autónomas (procedente del Real Decreto-Ley 25/2012, de 7 de septiembre) (121/24). desde oWed Nov 14 00:00:00 CET 2012 ao Thu Nov 22 00:00:00 CET 2012
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/005430) Presentado o 25/04/2012 , cualificado o 08/05/2012
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/009027) Presentado o 18/07/2012 , cualificado o 24/07/2012
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/009379) Presentado o 25/07/2012 , cualificado o 04/09/2012
-
Comparecencia del Gobierno en Comisión (arts. 202 y 203). Solicitud de comparecencia, a petición propia, del Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, ante la Comisión correspondiente, para informar sobre las líneas generales de la política de su Departamento. (214/000011)
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio AmbienteData: 01/02/2012, 14:06:16 - 14:13:30
-
Proposición no de Ley en Comisión. Proposición no de Ley relativa a medidas para resolver los problemas que amenazan la viabilidad futura de la industria conservera europea y española. (161/000089)
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio AmbienteData: 06/03/2012, 11:00:08 - 11:01:26
-
Proposición no de Ley relativa a la mejora del sector de frutas y hortalizas. (161/000243)
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio AmbienteData: 06/03/2012, 12:16:27 - 12:18:47