Ruta de navegació
Menú de navegació
Diputats
Fitxa personal
Nascuda el Fri Jul 12 00:00:00 CET 1957 en Santiuste de San Juan Bautista (Segovia)
Diputada de la IX Legislatura
Casada. Dos hijosLicenciatura en Geografía e Historia.
Concejal Cultura del Ayuntamiento de Segovia
Ha causat baixa el Tue Sep 27 00:00:00 CEST 2011
Històric de càrrecs
- Vocal Comisión de Vivienda des del Wed Jul 06 00:00:00 CEST 2011 al Tue Sep 27 00:00:00 CEST 2011
- Vocal Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas des del Wed Jul 06 00:00:00 CEST 2011 al Tue Sep 27 00:00:00 CEST 2011
Iniciatives Parlamentàries
- Declaración de actividades.(004/000407) Presentat el 14/06/2011 , qualificat el 21/06/2011
- Declaración de bienes y rentas.(005/000290) Presentat el 07/09/2011 , qualificat el 08/09/2011
Intervencions parlamentàries
-
Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución
PlenoData: 14/06/2011