Ruta de navegació
Menú de navegació
Diputats
Fitxa personal
Nascut el Fri Sep 07 00:00:00 CET 1956 en Llucmajor
Diputat de la IX Legislatura
Casado. Una hija. Licenciatura en Derecho. Diputado en el Parlament de les Illes Balears. Miembro del Consell Insular de Mallorca 1983-1986. Senador por Mallorca en las III, IV, V, y VI Legislaturas. Concejal del Ayuntamiento de Llucmajor (1995-2007).
Condició plena: Tue Apr 01 00:00:00 CEST 2008
Històric de càrrecs
- Vocal Comisión de Justicia des del Mon May 05 00:00:00 CEST 2008 al Mon Jan 26 00:00:00 CET 2009
- Vocal Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca des del Mon May 05 00:00:00 CEST 2008 al Mon Jan 26 00:00:00 CET 2009
- Presidente Comisión de Peticiones des del Tue May 06 00:00:00 CEST 2008 al Mon Jan 26 00:00:00 CET 2009
- Vocal Comisión Mixta no permanente para el estudio del cambio climático des del Tue Jun 03 00:00:00 CEST 2008 al Mon Jan 26 00:00:00 CET 2009
Iniciatives Parlamentàries
- Declaración de actividades.(004/000187) Presentat el 25/03/2008 , qualificat el 07/04/2008