Camiño de navegación
Navigation Menu
Deputados
Ficha persoal
Nacido o Tue Aug 26 00:00:00 CET 1958
Deputado da XIII, y XIV Lexislaturas
Licenciado en Ciencias Empresariales (Especialidad en Econometría) por la UCM.Máster en Business Administration (MBA) por el Instituto de Empresa.
Exvicepresidente Ejecutivo y Director Mundial de Marketing de The Coca-Cola Company.
- Adscrito Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana desde oFri Feb 07 00:00:00 CET 2020 ao Thu May 21 00:00:00 CEST 2020
- Adscrito Comisión de Industria, Comercio y Turismo desde oFri Feb 07 00:00:00 CET 2020 ao Tue Feb 11 00:00:00 CET 2020
- Adscrito Comisión de Cultura y Deporte desde oFri Feb 07 00:00:00 CET 2020 ao Thu May 21 00:00:00 CEST 2020
- Portavoz Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital desde oFri Feb 07 00:00:00 CET 2020 ao Thu May 21 00:00:00 CEST 2020
- Adscrito Comisión de Sanidad y Consumo desde oFri Feb 07 00:00:00 CET 2020 ao Thu May 21 00:00:00 CEST 2020
- Adscrito Comisión de Reglamento desde oFri Feb 07 00:00:00 CET 2020 ao Thu May 21 00:00:00 CEST 2020
- Vocal Comisión del Estatuto de los Diputados desde oFri Feb 07 00:00:00 CET 2020 ao Thu May 21 00:00:00 CEST 2020
- Vocal Comisión de Peticiones desde oFri Feb 07 00:00:00 CET 2020 ao Tue Feb 11 00:00:00 CET 2020
- Adscrito Comisión para la auditoría de la calidad democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales desde oThu Feb 13 00:00:00 CET 2020 ao Thu May 21 00:00:00 CEST 2020
- Vocal Grupo de Trabajo Reactivación Económica (159/2) desde oThu May 21 00:00:00 CEST 2020 ao Thu May 21 00:00:00 CEST 2020
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza (121/4). desde oMon May 18 00:00:00 CEST 2020 ao Thu May 21 00:00:00 CEST 2020
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley para la transformación digital del sistema financiero (121/3). desde oMon May 18 00:00:00 CEST 2020 ao Thu May 21 00:00:00 CEST 2020
- Pregunta oral en Pleno.(180/000101) Presentado o 17/04/2020 , cualificado o 21/04/2020
- Pregunta oral en Pleno.(180/000039) Presentado o 20/02/2020 , cualificado o 25/02/2020
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/011193) Presentado o 29/04/2020 , cualificado o 05/05/2020
-
Solicitud de comparecencia del Gobernador del Banco de España, ante la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital, para informar de la situación de la economía española, perspectivas de futuro e impacto de las medidas aprobadas por el Gobierno a consecuencia de la crisis del COVID-19. (212/000113)
Comisión de Asuntos Económicos y Transformación DigitalData: 18/05/2020, 13:54:28 - 14:04:26
-
Solicitud de comparecencia del Gobernador del Banco de España, ante la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital, para informar sobre la evolución de la economía como consecuencia de la situación generada por la crisis sanitaria del COVID-19. (212/000070)
Comisión de Asuntos Económicos y Transformación DigitalData: 18/05/2020, 13:54:28 - 14:04:26
-
Solicitud de comparecencia del Gobernador del Banco de España, ante la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital, para exponer su diagnosis sobre las medidas tomadas para hacer frente a la crisis del COVID-19, la supervisión de estas medidas y las propuestas para el futuro de su institución. (212/000068)
Comisión de Asuntos Económicos y Transformación DigitalData: 18/05/2020, 13:54:28 - 14:04:26