Camiño de navegación
Navigation Menu
Deputados
Ficha persoal
Nacida oThu Jan 18 00:00:00 CET 1973
Deputada da IX, X, XI, y XII Lexislaturas
Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad de Granada. Ejercida actividad privada desde 2001 a 2008 como Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos.
Condición plena: Wed Jan 13 00:00:00 CET 2016
Causou baixa o Tue May 03 00:00:00 CEST 2016
Histórico de cargos
- Vocal Comisión de Asuntos Exteriores desde oTue Feb 09 00:00:00 CET 2016 ao Tue May 03 00:00:00 CEST 2016
- Vocal Comisión de Fomento desde oWed Feb 10 00:00:00 CET 2016 ao Tue May 03 00:00:00 CEST 2016
- Vocal Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo desde oWed Feb 17 00:00:00 CET 2016 ao Tue May 03 00:00:00 CEST 2016
- Vicepresidenta Segunda Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible desde oWed Feb 24 00:00:00 CET 2016 ao Tue May 03 00:00:00 CEST 2016
- Portavoz Comisión Mixta para la Unión Europea desde oWed Feb 24 00:00:00 CET 2016 ao Tue May 03 00:00:00 CEST 2016
- Miembro Suplente Delegación española en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa desde oWed Mar 16 00:00:00 CET 2016 ao Tue May 03 00:00:00 CEST 2016
Iniciativas parlamentarias
- Declaración de actividades.(004/000053) Presentado o 30/12/2015 , cualificado o 02/02/2016
- Declaración de bienes y rentas.(005/000036) Presentado o 30/12/2015 , cualificado o 02/02/2016