Ruta de navegació
Menú de navegació
Diputats
Fitxa personal
Nascuda el Thu Jan 18 00:00:00 CET 1973
Diputada de la IX, X, XI, y XII Legislatures
Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad de Granada. Ejercida actividad privada desde 2001 a 2008 como Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos.
Condició plena: Wed Jan 13 00:00:00 CET 2016
Ha causat baixa el Tue May 03 00:00:00 CEST 2016
Històric de càrrecs
- Vocal Comisión de Asuntos Exteriores des del Tue Feb 09 00:00:00 CET 2016 al Tue May 03 00:00:00 CEST 2016
- Vocal Comisión de Fomento des del Wed Feb 10 00:00:00 CET 2016 al Tue May 03 00:00:00 CEST 2016
- Vocal Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo des del Wed Feb 17 00:00:00 CET 2016 al Tue May 03 00:00:00 CEST 2016
- Vicepresidenta Segunda Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible des del Wed Feb 24 00:00:00 CET 2016 al Tue May 03 00:00:00 CEST 2016
- Portavoz Comisión Mixta para la Unión Europea des del Wed Feb 24 00:00:00 CET 2016 al Tue May 03 00:00:00 CEST 2016
- Miembro Suplente Delegación española en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa des del Wed Mar 16 00:00:00 CET 2016 al Tue May 03 00:00:00 CEST 2016
Iniciatives Parlamentàries
- Declaración de actividades.(004/000053) Presentat el 30/12/2015 , qualificat el 02/02/2016
- Declaración de bienes y rentas.(005/000036) Presentat el 30/12/2015 , qualificat el 02/02/2016