Ruta de navegació
Menú de navegació
Diputats
Fitxa personal
Nascut el Fri Mar 09 00:00:00 CET 1973
Diputat de la XIII, y XIV Legislatures
Soltero.Licenciado en Derecho (Universidad de A Coruña)
MBA (Máster en Administración de Empresas) por el Instituto de Empresa.
Abogado.
Vicesecretario General Político de la Comisión Ejecutiva Nacional del PSG-PSOE.
Condició plena: Tue Dec 03 00:00:00 CET 2019
Històric de càrrecs
- Vocal Suplente Diputación Permanente des del Tue Jan 28 00:00:00 CET 2020 al Fri Mar 13 00:00:00 CET 2020
- Vocal Comisión Constitucional des del Fri Feb 07 00:00:00 CET 2020 al Fri Mar 13 00:00:00 CET 2020
- Portavoz Comisión de Justicia des del Fri Feb 07 00:00:00 CET 2020 al Fri Mar 13 00:00:00 CET 2020
- Vocal Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico des del Fri Feb 07 00:00:00 CET 2020 al Fri Mar 13 00:00:00 CET 2020
- Vocal Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital des del Fri Feb 07 00:00:00 CET 2020 al Fri Mar 13 00:00:00 CET 2020
Iniciatives Parlamentàries
- Pregunta oral en Pleno.(180/000069) Presentat el 05/03/2020 , qualificat el 10/03/2020
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/006515) Presentat el 12/03/2020 , qualificat el 30/03/2020
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/006514) Presentat el 12/03/2020 , qualificat el 30/03/2020