Ruta de navegació
Menú de navegació
Diputats
Fitxa personal
Nascut el Wed Feb 11 00:00:00 CET 1976
Diputat de la XI, y XII Legislatures
Casado.Licenciado en Derecho.
Máster en Gestión y Administración de Empresas por CCZ
Posgrado en Asesoría Financiera por la Universidad de Zaragoza
Agrupación Socialista Centro 1 Zaragoza. Miembro Comité Local.
- Vocal Suplente Diputación Permanente des del Fri Dec 23 00:00:00 CET 2016 al Tue Jul 04 00:00:00 CEST 2017
- Portavoz adjunto Comisión de Hacienda des del Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Secretario Primero Comisión de Hacienda des del Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Adscrito Comisión de Presupuestos des del Thu Nov 17 00:00:00 CET 2016 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Portavoz Comisión de Industria, Comercio y Turismo des del Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018 al Mon Jul 09 00:00:00 CEST 2018
- Adscrito Comisión de Economía y Empresa des del Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018 al Mon Jul 09 00:00:00 CEST 2018
- Portavoz Comisión de Economía y Empresa des del Mon Jul 09 00:00:00 CEST 2018 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Vocal Comisión de Economía y Empresa des del Mon Jul 09 00:00:00 CEST 2018 al Mon Jul 09 00:00:00 CEST 2018
- Adscrito Comisión de Economía, Industria y Competitividad des del Tue Dec 20 00:00:00 CET 2016 al Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018
- Vocal Comisión de Economía y Competitividad des del Mon Sep 12 00:00:00 CEST 2016 al Thu Nov 24 00:00:00 CET 2016
- Secretario Primero Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas des del Tue Sep 13 00:00:00 CEST 2016 al Mon Dec 19 00:00:00 CET 2016
- Secretario Primero Comisión de Hacienda y Función Pública des del Mon Dec 19 00:00:00 CET 2016 al Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018
- Portavoz adjunto Comisión de Hacienda y Función Pública des del Mon Dec 19 00:00:00 CET 2016 al Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018
- Portavoz adjunto Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas des del Tue Sep 13 00:00:00 CEST 2016 al Mon Dec 19 00:00:00 CET 2016
- Vocal Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital des del Mon Dec 19 00:00:00 CET 2016 al Mon Dec 19 00:00:00 CET 2016
- Vocal Comisión de Industria, Energía y Turismo des del Tue Nov 22 00:00:00 CET 2016 al Mon Dec 19 00:00:00 CET 2016
- Portavoz Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital des del Fri Dec 23 00:00:00 CET 2016 al Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018
- Vocal Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible des del Wed Sep 28 00:00:00 CEST 2016 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Vocal Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas des del Wed Nov 23 00:00:00 CET 2016 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Ponente Ponencia de la Proposición de Ley por la que se modifica el Código Civil en relación con el estatuto personal y vecindad civil (corresponde a los números de expediente 125/000017/0000 de la X Legislatura y 125/000001/0000 de la XI Legislatura) (125/1). des del Wed Jun 21 00:00:00 CEST 2017 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley de Secretos Empresariales (121/23). des del Fri Nov 16 00:00:00 CET 2018 al Tue Nov 27 00:00:00 CET 2018
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (121/2). des del Thu Mar 09 00:00:00 CET 2017 al Wed Jul 26 00:00:00 CEST 2017
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales por la que se transpone al ordenamiento jurídico español la Directiva 2014/25/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014 (121/3). des del Thu Mar 09 00:00:00 CET 2017 al Tue Jun 26 00:00:00 CEST 2018
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales por la que se transpone al ordenamiento jurídico español la Directiva 2014/25/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014 (121/3). des del Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018 al Tue Dec 18 00:00:00 CET 2018
- Pregunta oral en Pleno.(180/000541) Presentat el 15/02/2018 , qualificat el 20/02/2018
- Pregunta oral al Gobierno en Comisión.(181/000951) Presentat el 12/04/2018 , qualificat el 12/04/2018
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/002701) Presentat el 06/10/2016 , qualificat el 18/10/2016
-
Proposición no de Ley en Comisión. Proposición no de Ley sobre la puesta en marcha del Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF). (161/000426)
Comisión de Hacienda y Administraciones PúblicasData: 25/10/2016, 14:16:47 - 14:20:30
-
Proposición de ley de Comunidades y Ciudades Autónomas. Proposición de Ley por la que se modifica el Código Civil en relación con el estatuto personal y vecindad civil (corresponde a los números de expediente 125/000017/0000 de la X Legislatura y 125/000001/0000 de la XI Legislatura). (125/000001)
PlenoData: 15/11/2016, 17:01:01 - 17:08:57
-
Proposición no de Ley en Comisión. Proposición no de Ley relativa a diseñar el marco para un pacto de Estado por la Seguridad Vial. (161/000713)
Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad SostenibleData: 29/11/2016, 12:00:02 - 12:03:40