Ruta de navegació
Menú de navegació
Diputats
Fitxa personal
Nascut el Sat Jun 16 00:00:00 CET 1973
Diputat de la XII Legislatura
Casado, dos hijos.Topógrafo.
Primer Teniente de Alcalde de Chera.
Secretario General de la Comarca de Utiel-Requena.
- Adscrito Comisión de Fomento des del Thu Jul 12 00:00:00 CEST 2018 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Portavoz adjunto Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación des del Mon Jul 09 00:00:00 CEST 2018 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Adscrito Comisión de Transición Ecológica des del Thu Oct 18 00:00:00 CEST 2018 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Adscrito Comisión de Cultura y Deporte des del Thu Jul 12 00:00:00 CEST 2018 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Portavoz adjunto Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible des del Wed Jul 11 00:00:00 CEST 2018 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Vocal Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas des del Wed Jul 11 00:00:00 CEST 2018 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Pregunta oral al Gobierno en Comisión.(181/001302) Presentat el 05/10/2018 , qualificat el 09/10/2018
- Pregunta oral al Gobierno en Comisión.(181/001303) Presentat el 05/10/2018 , qualificat el 09/10/2018
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/036192) Presentat el 16/07/2018 , qualificat el 04/09/2018
-
Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución
PlenoData: 26/06/2018, 15:02:17 - 15:02:30
-
Proposición no de Ley en Comisión. Proposición no de Ley sobre vehículos de movilidad personal. (161/003631)
Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad SostenibleData: 18/09/2018, 12:54:15 - 12:54:50
-
Proposición no de Ley sobre el proyecto de ampliación del tramo Carraixet-Valencia de la autovía V-21. (161/003402)
Comisión de FomentoData: 20/09/2018, 16:23:49 - 16:26:58