Camiño de navegación
Navigation Menu
Deputados
Ficha persoal
Nacida oThu Aug 07 00:00:00 CEST 1975
Deputada da XI, y XII Lexislaturas
Licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración.Portavoz de EQUO.
- Vocal Comisión de Industria, Comercio y Turismo desde oThu Jun 21 00:00:00 CEST 2018 ao Fri Feb 15 00:00:00 CET 2019
- Vocal Comisión de Transición Ecológica desde oThu Jun 21 00:00:00 CEST 2018 ao Fri Feb 15 00:00:00 CET 2019
- Portavoz Comisión de Economía y Empresa desde oThu Jun 21 00:00:00 CEST 2018 ao Wed Jul 11 00:00:00 CEST 2018
- Vocal Comisión de Economía y Empresa desde oWed Jul 11 00:00:00 CEST 2018 ao Fri Feb 15 00:00:00 CET 2019
- Vocal Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades desde oWed Jun 27 00:00:00 CEST 2018 ao Tue Jul 10 00:00:00 CEST 2018
- Portavoz Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades desde oTue Jul 10 00:00:00 CEST 2018 ao Fri Feb 15 00:00:00 CET 2019
- Portavoz Comisión de Economía y Competitividad desde oMon Sep 12 00:00:00 CEST 2016 ao Mon Dec 19 00:00:00 CET 2016
- Portavoz Comisión de Economía, Industria y Competitividad desde oMon Dec 19 00:00:00 CET 2016 ao Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018
- Vocal Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital desde oThu Jul 06 00:00:00 CEST 2017 ao Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018
- Portavoz adjunta Comisión de Industria, Energía y Turismo desde oWed Sep 14 00:00:00 CEST 2016 ao Mon Dec 19 00:00:00 CET 2016
- Portavoz adjunta Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital desde oMon Dec 19 00:00:00 CET 2016 ao Thu Jul 06 00:00:00 CEST 2017
- Vocal Comisión para el Estudio del Cambio Climático desde oWed Sep 28 00:00:00 CEST 2016 ao Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018
- Vocal Suplente Comisión de Investigación sobre la crisis financiera de España y el programa de asistencia financiera desde oThu May 11 00:00:00 CEST 2017 ao Fri Nov 30 00:00:00 CET 2018
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley por la que se modifica el Código de Comercio, el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, en materia de información no financiera y diversidad (procedente del Real Decreto-Ley 18/2017, de 24 de noviembre) (121/15). desde oThu Mar 15 00:00:00 CET 2018 ao Tue Jun 26 00:00:00 CEST 2018
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley por la que se modifica el Código de Comercio, el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, en materia de información no financiera y diversidad (procedente del Real Decreto-Ley 18/2017, de 24 de noviembre) (121/15). desde oThu Jun 21 00:00:00 CEST 2018 ao Wed Oct 17 00:00:00 CEST 2018
- Pregunta oral al Gobierno en Comisión.(181/000357) Presentado o 05/04/2017 , cualificado o 05/04/2017
- Pregunta oral al Gobierno en Comisión.(181/000358) Presentado o 05/04/2017 , cualificado o 05/04/2017
- Pregunta oral al Gobierno en Comisión.(181/000597) Presentado o 23/11/2017 , cualificado o 23/11/2017
-
Proposición no de Ley en Comisión. Proposición no de Ley relativa al fomento del autoconsumo eléctrico. (161/000366)
Comisión de Industria, Energía y TurismoData: 05/10/2016, 11:25:52 - 11:29:33
Data: 05/10/2016, 11:43:31 - 11:43:44
Data: 05/10/2016, 11:49:25 - 11:49:50