Camiño de navegación
Navigation Menu
Deputados
Ficha persoal
Nacido o Wed Jun 21 00:00:00 CET 1961
Deputado da XI, XII, y XIII Lexislaturas
Casado. Dos hijos.Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Funcionario del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado.
Ministro de Justicia.
- Vocal Diputación Permanente desde oThu Aug 18 00:00:00 CEST 2016 ao Tue May 21 00:00:00 CEST 2019
- Presidente Comisión de Interior desde oThu Sep 13 00:00:00 CEST 2018 ao Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Vocal Comisión de Interior desde oMon Sep 10 00:00:00 CEST 2018 ao Thu Sep 13 00:00:00 CEST 2018
- Vocal Comisión de Política Territorial y Función Pública desde oWed Jun 27 00:00:00 CEST 2018 ao Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/037200) Presentado o 31/08/2018 , cualificado o 04/09/2018
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/037201) Presentado o 31/08/2018 , cualificado o 04/09/2018
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/037202) Presentado o 31/08/2018 , cualificado o 04/09/2018
-
Pregunta oral en Pleno. ¿Cuáles van a ser las prioridades del Ministro de Justicia tras haber rechazado esta Cámara las principales medidas de su pacto de investidura en este ámbito? (180/000035)
PlenoData: 30/11/2016, 09:36:55 - 09:39:17
Data: 30/11/2016, 09:39:49 - 09:39:56
-
¿Considera el Gobierno que las medidas contra la corrupción son injustas? (180/000039)
PlenoData: 30/11/2016, 09:40:52 - 09:41:39