Camiño de navegación
Navigation Menu
Deputados
Ficha persoal
Nacido o Wed Feb 11 00:00:00 CET 1976
Deputado da XI, y XII Lexislaturas
Casado.Licenciado en Derecho.
Máster en Gestión y Administración de Empresas por CCZ
Posgrado en Asesoría Financiera por la Universidad de Zaragoza
Agrupación Socialista Centro 1 Zaragoza. Miembro Comité Local.
- Vocal Suplente Diputación Permanente desde oFri Dec 23 00:00:00 CET 2016 ao Tue Jul 04 00:00:00 CEST 2017
- Portavoz adjunto Comisión de Hacienda desde oThu Jun 21 00:00:00 CEST 2018 ao Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Secretario Primero Comisión de Hacienda desde oThu Jun 21 00:00:00 CEST 2018 ao Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Adscrito Comisión de Presupuestos desde oThu Nov 17 00:00:00 CET 2016 ao Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Portavoz Comisión de Industria, Comercio y Turismo desde oThu Jun 21 00:00:00 CEST 2018 ao Mon Jul 09 00:00:00 CEST 2018
- Adscrito Comisión de Economía y Empresa desde oThu Jun 21 00:00:00 CEST 2018 ao Mon Jul 09 00:00:00 CEST 2018
- Portavoz Comisión de Economía y Empresa desde oMon Jul 09 00:00:00 CEST 2018 ao Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Vocal Comisión de Economía y Empresa desde oMon Jul 09 00:00:00 CEST 2018 ao Mon Jul 09 00:00:00 CEST 2018
- Adscrito Comisión de Economía, Industria y Competitividad desde oTue Dec 20 00:00:00 CET 2016 ao Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018
- Vocal Comisión de Economía y Competitividad desde oMon Sep 12 00:00:00 CEST 2016 ao Thu Nov 24 00:00:00 CET 2016
- Secretario Primero Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas desde oTue Sep 13 00:00:00 CEST 2016 ao Mon Dec 19 00:00:00 CET 2016
- Secretario Primero Comisión de Hacienda y Función Pública desde oMon Dec 19 00:00:00 CET 2016 ao Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018
- Portavoz adjunto Comisión de Hacienda y Función Pública desde oMon Dec 19 00:00:00 CET 2016 ao Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018
- Portavoz adjunto Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas desde oTue Sep 13 00:00:00 CEST 2016 ao Mon Dec 19 00:00:00 CET 2016
- Vocal Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital desde oMon Dec 19 00:00:00 CET 2016 ao Mon Dec 19 00:00:00 CET 2016
- Vocal Comisión de Industria, Energía y Turismo desde oTue Nov 22 00:00:00 CET 2016 ao Mon Dec 19 00:00:00 CET 2016
- Portavoz Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital desde oFri Dec 23 00:00:00 CET 2016 ao Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018
- Vocal Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible desde oWed Sep 28 00:00:00 CEST 2016 ao Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Vocal Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas desde oWed Nov 23 00:00:00 CET 2016 ao Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Ponente Ponencia de la Proposición de Ley por la que se modifica el Código Civil en relación con el estatuto personal y vecindad civil (corresponde a los números de expediente 125/000017/0000 de la X Legislatura y 125/000001/0000 de la XI Legislatura) (125/1). desde oWed Jun 21 00:00:00 CEST 2017 ao Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley de Secretos Empresariales (121/23). desde oFri Nov 16 00:00:00 CET 2018 ao Tue Nov 27 00:00:00 CET 2018
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (121/2). desde oThu Mar 09 00:00:00 CET 2017 ao Wed Jul 26 00:00:00 CEST 2017
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales por la que se transpone al ordenamiento jurídico español la Directiva 2014/25/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014 (121/3). desde oThu Mar 09 00:00:00 CET 2017 ao Tue Jun 26 00:00:00 CEST 2018
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales por la que se transpone al ordenamiento jurídico español la Directiva 2014/25/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014 (121/3). desde oThu Jun 21 00:00:00 CEST 2018 ao Tue Dec 18 00:00:00 CET 2018
- Pregunta oral en Pleno.(180/000541) Presentado o 15/02/2018 , cualificado o 20/02/2018
- Pregunta oral al Gobierno en Comisión.(181/000951) Presentado o 12/04/2018 , cualificado o 12/04/2018
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/002701) Presentado o 06/10/2016 , cualificado o 18/10/2016
-
Proposición no de Ley en Comisión. Proposición no de Ley sobre la puesta en marcha del Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF). (161/000426)
Comisión de Hacienda y Administraciones PúblicasData: 25/10/2016, 14:16:47 - 14:20:30
-
Proposición de ley de Comunidades y Ciudades Autónomas. Proposición de Ley por la que se modifica el Código Civil en relación con el estatuto personal y vecindad civil (corresponde a los números de expediente 125/000017/0000 de la X Legislatura y 125/000001/0000 de la XI Legislatura). (125/000001)
PlenoData: 15/11/2016, 17:01:01 - 17:08:57
-
Proposición no de Ley en Comisión. Proposición no de Ley relativa a diseñar el marco para un pacto de Estado por la Seguridad Vial. (161/000713)
Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad SostenibleData: 29/11/2016, 12:00:02 - 12:03:40