Camiño de navegación
Navigation Menu
Deputados
Ficha persoal
Nacida oTue Aug 03 00:00:00 CET 1948
Deputada da IX, X, XI, y XII Lexislaturas
Viuda. 6 hijos.Empresaria.
Master parlamentario en gestión y dirección de empresas en el Instituto de Empresa.
Máster en Seguridad y Defensa por la Universidad Rey Juan Carlos.
Vocal del Consejo Ejecutivo Regional del PP de Madrid.
Viceconsejera de Presidencia de la Comunidad de Madrid (1995-1999).
Senadora por la Comunidad Autónoma de Madrid (1999-2003).
Viceconsejera de Empleo y Mujer de la Comunidad de Madrid (2005-2008).
Secretaria de la Mesa de la Asamblea de Madrid (2003-2005).
Diputada de la Asamblea de Madrid (1987-2008).
Portavoz de Empleo del Grupo Parlamentario Popular en la Comisión de Defensa y de Discapacidad en la X Legislatura.
- Vocal Comisión de Asuntos Exteriores desde oTue Sep 13 00:00:00 CEST 2016 ao Mon Sep 18 00:00:00 CEST 2017
- Vicepresidenta Primera Comisión de Defensa desde oTue Sep 13 00:00:00 CEST 2016 ao Mon Sep 18 00:00:00 CEST 2017
- Vocal Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo desde oTue Jan 10 00:00:00 CET 2017 ao Mon Sep 18 00:00:00 CEST 2017
- Vocal Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas desde oWed Nov 16 00:00:00 CET 2016 ao Mon Sep 18 00:00:00 CEST 2017
- Ponente Ponencia de estudio "Menores sin alcohol" (154/9). desde oTue Mar 28 00:00:00 CEST 2017 ao Mon Sep 18 00:00:00 CEST 2017
- Miembro Titular Delegación española en la Asamblea Parlamentaria de la OTAN desde oWed Feb 15 00:00:00 CET 2017 ao Thu Sep 28 00:00:00 CEST 2017
- Miembro Titular Delegación española en la Asamblea Parlamentaria de la OTAN desde oWed Jul 20 00:00:00 CEST 2016 ao Wed Feb 15 00:00:00 CET 2017
- Declaración de actividades.(004/000035) Presentado o 05/07/2016 , cualificado o 06/09/2016
- Declaración de bienes y rentas.(005/000079) Presentado o 06/07/2016 , cualificado o 06/09/2016
-
Proposición no de Ley en Comisión. Proposición no de Ley sobre conmemoración del 300 aniversario de la Real Compañía de Guardias Marinas. (161/001735)
Comisión de DefensaData: 25/04/2017, 17:49:11 - 17:55:22