Ruta de navegació
Menú de navegació
Diputats
Fitxa personal
Nascut el Sat Mar 08 00:00:00 CET 1958
Diputat de la XI, y XII Legislatures
Casado. Dos hijas y un hijo.Licenciado en Psicología por la Universidad de Granada. Profesor de Enseñanza Secundaria.
Alcalde del Ayuntamiento de Benahadux. Diputado provincial en Almería desde 2015.
- Adscrito Comisión de Defensa des del Thu Oct 04 00:00:00 CEST 2018 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Adscrito Comisión de Fomento des del Mon Jan 23 00:00:00 CET 2017 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Secretario Primero Comisión de Educación y Formación Profesional des del Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Portavoz adjunto Comisión de Educación y Formación Profesional des del Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018 al Wed Jul 11 00:00:00 CEST 2018
- Portavoz adjunto Comisión de Industria, Comercio y Turismo des del Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Adscrito Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación des del Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Portavoz adjunto Comisión de Cultura y Deporte des del Mon Jul 09 00:00:00 CEST 2018 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Adscrito Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social des del Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Vocal Comisión de Igualdad des del Wed Sep 14 00:00:00 CEST 2016 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Vocal Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad des del Wed Sep 28 00:00:00 CEST 2016 al Mon Sep 25 00:00:00 CEST 2017
- Portavoz adjunto Comisión de Educación y Deporte des del Tue Sep 13 00:00:00 CEST 2016 al Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018
- Secretario Primero Comisión de Educación y Deporte des del Wed Nov 30 00:00:00 CET 2016 al Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018
- Portavoz adjunto Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital des del Mon Sep 25 00:00:00 CEST 2017 al Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018
- Adscrito Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital des del Mon Jan 23 00:00:00 CET 2017 al Mon Sep 25 00:00:00 CEST 2017
- Adscrito Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente des del Mon Jan 23 00:00:00 CET 2017 al Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018
- Adscrito Comisión de Sanidad y Servicios Sociales des del Mon Jan 23 00:00:00 CET 2017 al Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018
- Adscrito Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia des del Mon Jan 23 00:00:00 CET 2017 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Vocal Comisión Mixta de Seguridad Nacional des del Wed Jul 11 00:00:00 CEST 2018 al Tue Sep 18 00:00:00 CEST 2018
- Vicepresidente Primero Comisión Mixta de Seguridad Nacional des del Tue Sep 18 00:00:00 CEST 2018 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/000118) Presentat el 27/07/2016 , qualificat el 06/09/2016
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/001755) Presentat el 06/09/2016 , qualificat el 12/09/2016
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/001756) Presentat el 06/09/2016 , qualificat el 12/09/2016
-
Proposición no de Ley en Comisión. Proposición no de Ley relativa a impulsar medidas de lucha contra la violencia de género y actuaciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres en los programas de responsabilidad social empresarial. (161/000622)
Comisión de IgualdadData: 25/10/2016, 12:26:09 - 12:31:43
-
Proposición no de Ley relativa a medidas para introducir una mayor agilización en la convalidación y homologación de títulos y estudios extranjeros de educación no universitaria. (161/000628)
Comisión de Educación y DeporteData: 14/12/2016, 16:19:59 - 16:25:03
-
Proposición no de Ley relativa a los criterios para el traslado de discapacitados en Centros de Estancia Temporal para Inmigrantes. (161/001000)
Comisión para las Políticas Integrales de la DiscapacidadData: 20/12/2016, 10:27:05 - 10:31:32