Ruta de navegació
Menú de navegació
Diputats
Fitxa personal
Nascut el Wed Apr 17 00:00:00 CET 1963
Diputat de la XI, y XII Legislatures
Licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración.Senador en la VIII y IX Legislaturas. Portavoz de C's en el Ayuntamiento de Granada.
Escritor y analista político. Funcionario de carrera en la Diputación de Granada.
- Vocal Suplente Diputación Permanente des del Fri Feb 22 00:00:00 CET 2019 al Tue May 21 00:00:00 CEST 2019
- Vocal Comisión de Interior des del Tue Sep 13 00:00:00 CEST 2016 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Portavoz adjunto Comisión de Fomento des del Fri Oct 07 00:00:00 CEST 2016 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Vocal Comisión de Fomento des del Tue Sep 13 00:00:00 CEST 2016 al Fri Oct 07 00:00:00 CEST 2016
- Portavoz Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación des del Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018 al Tue Jun 26 00:00:00 CEST 2018
- Portavoz Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo des del Wed Sep 14 00:00:00 CEST 2016 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Portavoz Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente des del Fri Oct 07 00:00:00 CEST 2016 al Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018
- Vocal Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente des del Wed Sep 14 00:00:00 CEST 2016 al Fri Oct 07 00:00:00 CEST 2016
- Vocal Suplente Comisión de Investigación sobre la utilización partidista en el Ministerio del Interior, bajo el mandato del Ministro Fernández Díaz, de los efectivos, medios y recursos del Departamento y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con fines políticos des del Thu Mar 09 00:00:00 CET 2017 al Thu Jul 20 00:00:00 CEST 2017
- Portavoz adjunto Comisión Mixta de Seguridad Nacional des del Wed Nov 16 00:00:00 CET 2016 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Secretario Primero Comisión Mixta de Seguridad Nacional des del Wed Nov 16 00:00:00 CET 2016 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Secretario Segundo Comisión para el estudio del modelo policial del siglo XXI des del Wed Apr 18 00:00:00 CEST 2018 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Secretario Primero Comisión Mixta para la Coordinación y Seguimiento de la Estrategia Española para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). des del Tue Feb 05 00:00:00 CET 2019 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Vocal Comisión Mixta para la Coordinación y Seguimiento de la Estrategia Española para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). des del Tue Feb 05 00:00:00 CET 2019 al Tue Feb 05 00:00:00 CET 2019
- Ponente Ponencia para el estudio de diversas cuestiones relativas a la ciberseguridad en España (154/11). des del Thu Sep 28 00:00:00 CEST 2017 al Thu Feb 28 00:00:00 CET 2019
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley sobre precursores de explosivos (121/4). des del Thu Mar 16 00:00:00 CET 2017 al Tue Apr 04 00:00:00 CEST 2017
- Vocal Delegación española en la Asamblea Parlamentaria de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) des del Wed Jul 20 00:00:00 CEST 2016 al Wed Feb 15 00:00:00 CET 2017
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/001824) Presentat el 07/09/2016 , qualificat el 12/09/2016
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/001825) Presentat el 07/09/2016 , qualificat el 12/09/2016
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/001826) Presentat el 07/09/2016 , qualificat el 12/09/2016
-
Proposición no de Ley en Comisión. Proposición no de Ley sobre la búsqueda de una solución a la falta de conexión ferroviaria que padece la ciudad de Granada. (161/000267)
Comisión de FomentoData: 18/10/2016, 10:08:08 - 10:13:33
-
Proposición no de Ley sobre el aislamiento ferroviario y la llegada del AVE a Granada. (161/000321)
Comisión de FomentoData: 18/10/2016, 10:08:08 - 10:13:33
-
Proposición no de Ley sobre la búsqueda de una solución a la falta de conexión ferroviaria que padece la ciudad de Granada. (161/000267)
Comisión de FomentoData: 18/10/2016, 10:39:46 - 10:40:57