Ruta de navegació
Menú de navegació
Diputats
Fitxa personal
Nascut el Wed Oct 29 00:00:00 CET 1980
Diputat de la IX, X, XI, y XII Legislatures
Doctor por la Universidad de La Rioja. Licenciado en Humanidades con mención honorífica al mejor expediente académico (2002/2003).Diplomado en Estudios Avanzados y Suficiencia Investigadora (2005).
Presidente de la Asociación de Estudiantes de La Rioja y Miembro del Claustro de la Universidad. (1999-2003).
Presidente de FAEST (Federación de Estudiantes Progresistas de España). (2004-2007).
Consejero del Consejo Escolar del Estado. (2006-2007)
Secretario General de Juventudes Socialistas de La Rioja (2002-2010).
Secretario de Organización de Juventudes Socialistas de España (2007-2012).
Secretario General del PSOE de La Rioja desde febrero de 2012 hasta julio de 2017 sin haber percibido ningún tipo de remuneración económica ni de cualquier otra clase (con anterioridad figuraba por error la fecha de octubre de 2016).
Diputado autonómico del PSOE en el Parlamento de La Rioja (2007-2008) Secretario de Organización del PSOE desde julio de 2014 hasta octubre de 2016.
- Vocal Suplente Diputación Permanente des del Mon Jun 25 00:00:00 CEST 2018 al Tue May 21 00:00:00 CEST 2019
- Vocal Diputación Permanente des del Thu Aug 18 00:00:00 CEST 2016 al Tue Jul 04 00:00:00 CEST 2017
- Adscrito Comisión de Defensa des del Fri Mar 23 00:00:00 CET 2018 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Vicepresidente Primero Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo des del Tue Jul 18 00:00:00 CEST 2017 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Vocal Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo des del Tue Jul 18 00:00:00 CEST 2017 al Tue Jul 18 00:00:00 CEST 2017
- Vocal Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo des del Wed Nov 16 00:00:00 CET 2016 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Vicepresidente Segundo Comisión Mixta de Seguridad Nacional des del Wed Nov 16 00:00:00 CET 2016 al Tue Feb 14 00:00:00 CET 2017
- Vicepresidente Primero Comisión Mixta de Seguridad Nacional des del Tue Feb 14 00:00:00 CET 2017 al Thu Jul 20 00:00:00 CEST 2017
- Vocal Comisión Mixta de Seguridad Nacional des del Thu Jul 20 00:00:00 CEST 2017 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Ponente Ponencia para el estudio de diversas cuestiones relativas a la ciberseguridad en España (154/11). des del Thu Sep 28 00:00:00 CEST 2017 al Thu Feb 28 00:00:00 CET 2019
- Pregunta oral al Gobierno en Comisión.(181/000374) Presentat el 26/04/2017 , qualificat el 28/04/2017
- Pregunta oral al Gobierno en Comisión.(181/000375) Presentat el 26/04/2017 , qualificat el 28/04/2017
- Pregunta oral al Gobierno en Comisión.(181/000376) Presentat el 26/04/2017 , qualificat el 28/04/2017
-
Proposición no de Ley en Comisión. Proposición no de Ley sobre el impulso de las obras pendientes en el embalse de Soto-Terroba y la presa de Enciso (La Rioja). (161/000006)
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio AmbienteData: 14/12/2016, 16:09:48 - 16:17:35
-
Solicitud de comparecencia de la Defensora del Pueblo, ante la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo, para informar a la Cámara sobre las conclusiones del informe elaborado por el Defensor del Pueblo en relación con la visita llevada a cabo recientemente por miembros de esa Institución al Centro de Internamiento de Extranjeros de Aluche. (212/000092)
Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del PuebloData: 20/12/2016
-
Comparec. autoridades y funcionarios en Com. Mx. solicitada en Senado. Solicitud de comparecencia de la Defensora del Pueblo, ante la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo, para informar sobre las actuaciones realizadas por dicho organismo en relación con los hechos ocurridos el 18 de octubre de 2016 en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche (Madrid). (222/000001)
Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del PuebloData: 20/12/2016