Camiño de navegación
Navigation Menu
Deputados
Ficha persoal
Nacida oTue Jul 28 00:00:00 CET 1964
Deputada da IX, X, XI, XII, y XIII Lexislaturas
Divorciada. Dos hijos.Abogada. Licenciada en Derecho.
Concejala del Ayuntamiento de Tarancón (Cuenca). Alcaldesa de Tarancón (2011-2015). Senadora en la VII Legislatura. Diputada en las Cortes de Castilla-La Mancha
- Vocal Suplente Diputación Permanente desde oThu Aug 18 00:00:00 CEST 2016 ao Tue May 21 00:00:00 CEST 2019
- Portavoz Sustituto Junta de Portavoces desde oWed Nov 30 00:00:00 CET 2016 ao Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Vocal Comisión de Justicia desde oMon Sep 10 00:00:00 CEST 2018 ao Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Adscrita Comisión de Justicia desde oWed Oct 11 00:00:00 CEST 2017 ao Mon Sep 10 00:00:00 CEST 2018
- Vocal Comisión de Defensa desde oTue Sep 13 00:00:00 CEST 2016 ao Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Adscrita Comisión de Interior desde oFri Jan 20 00:00:00 CET 2017 ao Mon Sep 10 00:00:00 CEST 2018
- Vocal Comisión de Interior desde oTue Sep 13 00:00:00 CEST 2016 ao Tue Jan 10 00:00:00 CET 2017
- Vocal Comisión de Interior desde oMon Sep 10 00:00:00 CEST 2018 ao Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Vocal Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social desde oThu Jun 21 00:00:00 CEST 2018 ao Mon Sep 10 00:00:00 CEST 2018
- Portavoz Comisión de Empleo y Seguridad Social desde oWed Sep 14 00:00:00 CEST 2016 ao Wed Nov 30 00:00:00 CET 2016
- Vocal Comisión de Sanidad y Servicios Sociales desde oFri Feb 23 00:00:00 CET 2018 ao Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018
- Adscrita Comisión de Cultura desde oFri May 19 00:00:00 CEST 2017 ao Wed Oct 11 00:00:00 CEST 2017
- Vocal Comisión de Reglamento desde oTue Jan 10 00:00:00 CET 2017 ao Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Portavoz adjunta Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible desde oThu Dec 01 00:00:00 CET 2016 ao Mon Sep 10 00:00:00 CEST 2018
- Vocal Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible desde oMon Sep 10 00:00:00 CEST 2018 ao Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Vocal Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible desde oMon Nov 28 00:00:00 CET 2016 ao Thu Dec 01 00:00:00 CET 2016
- Portavoz adjunta Comisión para la auditoría de la calidad democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales desde oMon Sep 10 00:00:00 CEST 2018 ao Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Vocal Comisión Mixta para la Unión Europea desde oFri Feb 23 00:00:00 CET 2018 ao Mon Mar 19 00:00:00 CET 2018
- Vocal Comisión Mixta de Seguridad Nacional desde oTue Jan 10 00:00:00 CET 2017 ao Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Ponente Ponencia de la Proposición de Ley de modificación de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (122/137). desde oThu Mar 15 00:00:00 CET 2018 ao Thu Apr 05 00:00:00 CEST 2018
- Ponente Suplente Ponencia para el estudio de diversas cuestiones relativas a la ciberseguridad en España (154/11). desde oThu Sep 28 00:00:00 CEST 2017 ao Thu Sep 27 00:00:00 CEST 2018
- Pregunta oral en Pleno.(180/000706) Presentado o 06/09/2018 , cualificado o 11/09/2018
- Pregunta oral en Pleno.(180/000719) Presentado o 13/09/2018 , cualificado o 18/09/2018
- Pregunta oral en Pleno.(180/000798) Presentado o 18/10/2018 , cualificado o 23/10/2018
-
Proposición no de Ley en Comisión. Proposición no de Ley sobre prevención de riesgos laborales en determinados ámbitos. (161/000469)
Comisión de Empleo y Seguridad SocialData: 05/10/2016, 11:54:50 - 12:02:31
-
Proposición no de Ley relativa al reconocimiento del Derecho de Sindicación a los miembros de la Guardia Civil. (161/000342)
Comisión de InteriorData: 18/10/2016, 14:10:21 - 14:14:44
-
Proposición no de Ley sobre la revocación de la concesión a la Universidad Católica de Ávila (UCAV) de la formación de los policías nacionales. (161/000669)
Comisión de InteriorData: 30/11/2016, 17:42:50 - 17:46:02