Camiño de navegación
Navigation Menu
Deputados
Ficha persoal
Nacida oWed Aug 16 00:00:00 CEST 1944 en Madrid
Deputada da Constituyente, I, IV, V, VII, y IX Lexislaturas
Casada. 2 hijos. Licenciada en Filosofía y Letras, especialidad en Filosofía Inglesa por la Universidad de Madrid. Acabó la licenciatura en junio de 1966. En 1970 ingresa en la Universidad de Columbia (EE.UU.) donde realiza estudios de Ciencias Políticas. En 1971 obtiene el certificado de Aptitud Pedagógica del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Madrid. En 1972 realiza cursos para profesores (Metodología de la enseñanza del inglés, lingüística y textos literarios) del West London College, Departamento de Estudios Ingleses. Ejerce la docencia en el Centro de Estudios Universitarios de Madrid (1969-1970). Trabaja como redactora para distintas editoriales desde 1969 a 1970. Encargada de curso 1974-1975 en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Sevilla, del Departamento de Inglés. Fundadora, en 1974, en Sevilla, de la revista <- Vocal Diputación Permanente desde oMon Jun 04 00:00:00 CEST 1979 ao Wed Jun 30 00:00:00 CEST 1982
- Secretaria Tercera Mesa del Congreso desde oFri Mar 23 00:00:00 CET 1979 ao Tue Feb 09 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión Constitucional (27/04/1979 a 03/03/1982) desde oWed Oct 29 00:00:00 CET 1980 ao Wed Mar 03 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión de Cultura (11/05/1979 a 10/03/1982) desde oFri May 11 00:00:00 CEST 1979 ao Wed Mar 10 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión de Administración Territorial (11/05/1979 a 10/03/1982) desde oFri May 11 00:00:00 CEST 1979 ao Mon Dec 10 00:00:00 CET 1979
- Vocal Comisión de Presidencia (10/05/1979 a 10/03/1982) desde oThu May 10 00:00:00 CEST 1979 ao Wed Mar 10 00:00:00 CET 1982
- Secretaria Tercera Comisión de Reglamento desde oFri Apr 27 00:00:00 CEST 1979 ao Tue Aug 31 00:00:00 CEST 1982
- Vocal Comisión Conjunta Constitucional-Reglamento desde oFri Apr 27 00:00:00 CEST 1979 ao Thu May 31 00:00:00 CEST 1979
- Vocal Comisión Especial para los Problemas de los Disminuidos Físicos y Mentales desde oThu May 31 00:00:00 CEST 1979 ao Wed Mar 10 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión Especial de los Problemas del Medio Ambiente y Espacios Naturales desde oMon Dec 10 00:00:00 CET 1979 ao Wed Mar 03 00:00:00 CET 1982
- Pregunta oral al Gobierno en Comisión.(181/000071) Presentado o 08/06/1981
- Pregunta oral al Gobierno en Comisión.(181/000524) Presentado o 06/10/1981
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/000030) Presentado o 11/05/1979
-
Propuesta de candidato a la Presidencia del Gobierno. Investidura del Presidente del Gobierno, don Adolfo Suárez González. (080/000001)
PlenoData: 30/03/1979
-
Comunicación del Gobierno. Comunicación del Gobierno sobre las Comunidades Europeas. (200/000007)
PlenoData: 27/06/1979
-
Proyecto de ley. Concesión de un crédito extraordinario de 5.936.900.000 pesetas, con destino a satisfacer los gastos de las Elecciones Generales y Locales. (121/000267)
PlenoData: 28/06/1979