Camiño de navegación
Navigation Menu
Deputados
Ficha persoal
Nacido o Sat May 28 00:00:00 CET 1960 en Betanzos (A Coruña)
Deputado da V, VI, y VII Lexislaturas
Casado. Dos hijas. Diplomado Universitario en Formación del Profesorado. Profesor de Educación Primaria y Secundaria. Concejal Portavoz en Narón. Presidente del Comité Ejecutivo Local.- Vocal Comisión de Educación, Cultura y Deporte desde oThu May 11 00:00:00 CEST 2000 ao Tue Jan 20 00:00:00 CET 2004
- Secretario Primero Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo desde oWed May 10 00:00:00 CEST 2000 ao Tue Oct 24 00:00:00 CEST 2000
- Vicepresidente Primero Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo desde oTue Oct 24 00:00:00 CEST 2000 ao Tue Jan 20 00:00:00 CET 2004
- Pregunta oral en Pleno.(180/001693) Presentado o 30/01/2003 , cualificado o 04/02/2003
- Pregunta oral en Pleno.(180/001751) Presentado o 13/02/2003 , cualificado o 18/02/2003
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/001082) Presentado o 07/06/2000 , cualificado o 13/06/2000
-
Proposición no de Ley en Comisión. Proposición no de Ley relativa a la construcción de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Ferrol. (161/000038)
Comisión de Medio AmbienteData: 20/09/2000
-
Proposición no de Ley relativa a la inclusión en el Plan Nacional de Castillos de la consolidación o restauración de los de Narahío, Moeche y Andrade. (161/000039)
Comisión de Educación, Cultura y DeporteData: 20/09/2000
-
Proposición no de Ley sobre realización de las obras de depuración y vertido de aguas residuales de Ferrol (A Coruña). (161/000137)
Comisión de Medio AmbienteData: 20/09/2000