Ruta de navegació
Menú de navegació
Diputats
Fitxa personal
Nascut el Fri Jul 24 00:00:00 CET 1970 en Palma de Mallorca
Diputat de la XII, XIII, y XIV Legislatures
Casado. Dos hijas.Licenciado en Ciencias de la Información por la Universitat Autónoma de Barcelona (UAB). Licenciado en Derecho por la Universitat Central de Barcelona (UB). Máster DEA Fac. Jean Monnet (Paris - XI).
Ex Director del Gabinete del Presidente de Balears.
Ex Director de la Fundación Gabriel Alomar.
Secretario Ejecutivo Ideas Programa PSIB-PSOE.
Ha trabajado en Lyon, París, Ginebra para organizaciones gubernamentales y no gubernamentales.
- Vocal Diputación Permanente des del Tue Jul 04 00:00:00 CEST 2017 al Mon Jun 25 00:00:00 CEST 2018
- Vocal Suplente Diputación Permanente des del Mon Jun 25 00:00:00 CEST 2018 al Tue May 21 00:00:00 CEST 2019
- Portavoz Sustituto Junta de Portavoces des del Tue Jun 20 00:00:00 CEST 2017 al Tue Jun 19 00:00:00 CEST 2018
- Portavoz Comisión de Asuntos Exteriores des del Mon Jul 02 00:00:00 CEST 2018 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Vocal Comisión de Economía y Empresa des del Thu Sep 13 00:00:00 CEST 2018 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Vicepresidente Primero Comisión de Economía y Empresa des del Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018 al Thu Sep 13 00:00:00 CEST 2018
- Vocal Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades des del Wed Jun 27 00:00:00 CEST 2018 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Vocal Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo des del Wed Sep 14 00:00:00 CEST 2016 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Vocal Comisión de Economía, Industria y Competitividad des del Mon Jul 17 00:00:00 CEST 2017 al Thu Jul 27 00:00:00 CEST 2017
- Vicepresidente Primero Comisión de Economía, Industria y Competitividad des del Thu Jul 27 00:00:00 CEST 2017 al Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018
- Portavoz adjunto Comisión de Cultura des del Wed Sep 14 00:00:00 CEST 2016 al Mon Sep 11 00:00:00 CEST 2017
- Vocal Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género des del Wed Apr 18 00:00:00 CEST 2018 al Wed Jul 11 00:00:00 CEST 2018
- Vocal Comisión Mixta para la Unión Europea des del Wed Nov 16 00:00:00 CET 2016 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Vocal Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades des del Wed Nov 16 00:00:00 CET 2016 al Mon Jul 17 00:00:00 CEST 2017
- Vocal Comisión Mixta para la Coordinación y Seguimiento de la Estrategia Española para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). des del Tue Feb 05 00:00:00 CET 2019 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Vocal Subcomisión para la elaboración de un Estatuto del Artista (154/4). des del Wed Feb 15 00:00:00 CET 2017 al Thu Nov 30 00:00:00 CET 2017
- Presidente Delegación española en la Asamblea Parlamentaria de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) des del Tue Jul 17 00:00:00 CEST 2018 al Mon May 20 00:00:00 CEST 2019
- Pregunta oral en Pleno.(180/000171) Presentat el 09/03/2017 , qualificat el 14/03/2017
- Pregunta oral en Pleno.(180/000324) Presentat el 14/09/2017 , qualificat el 19/09/2017
- Pregunta oral en Pleno.(180/000488) Presentat el 07/12/2017 , qualificat el 12/12/2017
-
Solicitud de comparecencia del Secretario de Estado para la Unión Europea, ante la Comisión correspondiente, para que, de forma extraordinaria por la urgencia de la materia y por encontrarse el Gobierno en funciones, informe con carácter previo sobre el Consejo Europeo que se celebrará los días 20 y 21 de octubre. (212/000075)
Comisión de Asuntos ExterioresData: 19/10/2016, 18:50:35 - 18:59:50
Data: 19/10/2016, 19:59:10 - 20:02:59
-
Proposición no de Ley en Comisión. Proposición no de Ley relativa a la necesidad de que el Estado español cumpla con la Carta Europea de las Lenguas Minoritarias y Regionales a través de una serie de medidas. (161/000619)
Comisión de CulturaData: 25/10/2016, 12:17:39 - 12:19:10