Ruta de navegació
Menú de navegació
Diputats
Fitxa personal
Nascuda el Fri Sep 13 00:00:00 CET 1957 en Isla Cristina (Huelva)
Diputada de la XIII, XIV, y XV Legislatures
Diplomada en Magisterio.Funcionaria de Carrera del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social con destino en el Instituto Social de la Marina en su Dirección Provincial de Huelva.
Su trayectoria política en la Administración Local se ha desempeñado en Isla Cristina como Alcaldesa de mi pueblo y en Huelva como Vicepresidenta de la Diputación Provincial de Huelva y Presidenta del Servicio de Gestión Tributaria de Huelva.
En la Administración Autonómica como Delegada Provincial de Servicios Sociales de la Consejería de A.A.S.S. de la Junta de Andalucía en Huelva y Directora General de Pesca y Acuicultura de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía.
En la Administración del Estado como Presidenta de la Sociedad Estatal de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAECA) tutelada por el Ministerio de Agricultura y Pesca.
Portavoz de la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Vocal de la Diputación Permanente
- Vocal Suplente Diputación Permanente des del Tue Jan 28 00:00:00 CET 2020 al Thu Jul 29 00:00:00 CEST 2021
- Vocal Suplente Diputación Permanente des del Thu Jan 20 00:00:00 CET 2022 al Thu Aug 17 00:00:00 CEST 2023
- Vocal Diputación Permanente des del Thu Jul 29 00:00:00 CEST 2021 al Thu Jan 20 00:00:00 CET 2022
- Vocal Comisión de Industria, Comercio y Turismo des del Fri Feb 07 00:00:00 CET 2020 al Tue May 30 00:00:00 CEST 2023
- Vocal Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad des del Fri Feb 07 00:00:00 CET 2020 al Tue May 30 00:00:00 CEST 2023
- Vocal Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación des del Fri Nov 26 00:00:00 CET 2021 al Tue May 30 00:00:00 CEST 2023
- Portavoz Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación des del Fri Feb 07 00:00:00 CET 2020 al Fri Nov 26 00:00:00 CET 2021
- Presidenta Comisión de Peticiones des del Fri Feb 07 00:00:00 CET 2020 al Tue May 30 00:00:00 CEST 2023
- Adscrita Comisión Mixta para la Unión Europea des del Thu Sep 17 00:00:00 CEST 2020 al Tue May 30 00:00:00 CEST 2023
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley por la que se adoptan determinadas medidas urgentes en materia de agricultura y alimentación (procedente del Real Decreto-ley 5/2020, de 25 de febrero) (121/9). des del Thu May 28 00:00:00 CEST 2020 al Thu Sep 24 00:00:00 CEST 2020
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria (121/36) des del Wed May 12 00:00:00 CEST 2021 al Mon Sep 13 00:00:00 CEST 2021
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley de pesca sostenible e investigación pesquera (121/102) des del Wed Oct 26 00:00:00 CEST 2022 al Wed Dec 14 00:00:00 CET 2022
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley por la que se regulan el sistema de gestión de la Política Agrícola Común y otras materias conexas (121/108) des del Wed Sep 14 00:00:00 CEST 2022 al Thu Sep 15 00:00:00 CEST 2022
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/103806) Presentat el 13/03/2023 , qualificat el 22/03/2023
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/103781) Presentat el 10/03/2023 , qualificat el 14/03/2023
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/100916) Presentat el 27/01/2023 , qualificat el 31/01/2023
-
Proposición no de Ley en Comisión. Proposición no de Ley sobre la integración cooperativa en España. (161/004989)
Comisión de Agricultura, Pesca y AlimentaciónData: 09/05/2023, 11:54:15 - 11:58:38
Data: 09/05/2023, 12:08:44 - 12:09:08
-
Proposición no de Ley sobre el desarrollo y puesta en marcha del SIEX, Sistema de Información de Explotaciones Agrarias. (161/004910)
Comisión de Agricultura, Pesca y AlimentaciónData: 22/03/2023, 19:21:06 - 19:25:52