Camiño de navegación
Navigation Menu
Deputados
Ficha persoal
Nacida oTue Jan 19 00:00:00 CET 1937 en Madrid
Deputada da Constituyente, I, II, III, IV, y V Lexislaturas
Casada. Perito Mercantil. Técnica de Organización de Empresa. Miembro de la Dirección del PSOE.- Vocal Suplente Diputación Permanente desde oFri Sep 10 00:00:00 CEST 1993 ao Wed Jul 13 00:00:00 CEST 1994
- Vocal Comisión de Presupuestos desde oWed Sep 08 00:00:00 CEST 1993 ao Wed Jul 13 00:00:00 CEST 1994
- Vocal Comisión de Política Social y Empleo desde oTue Sep 14 00:00:00 CEST 1993 ao Wed Jul 13 00:00:00 CEST 1994
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/002242) Presentado o 21/12/1993 , cualificado o 28/12/1993
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/002243) Presentado o 21/12/1993 , cualificado o 28/12/1993