Camiño de navegación
Navigation Menu
Deputados
Ficha persoal
Nacido o Tue Apr 28 00:00:00 CET 1953 en Foz (Lugo)
Deputado da I, II, III, IV, y V Lexislaturas
Casado con Purificación Ramos López. 1 hijo. Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. Economista.- Vocal Suplente Diputación Permanente desde oSun Dec 12 00:00:00 CET 1982 ao Tue Jul 15 00:00:00 CEST 1986
- Vocal Comisión Constitucional desde oWed Feb 15 00:00:00 CET 1984 ao Wed Apr 23 00:00:00 CEST 1986
- Vocal Comisión de Economía, Comercio y Hacienda desde oThu Dec 02 00:00:00 CET 1982 ao Wed Feb 15 00:00:00 CET 1984
- Vocal Comisión de Presupuestos desde oThu Dec 02 00:00:00 CET 1982 ao Wed Apr 23 00:00:00 CEST 1986
-
Acta de Diputado. Credencial de Diputado. La Coruña. (000/000176)
PlenoData: 18/11/1982
-
Proyecto de ley. Concesión de un crédito extraordinario de 5.865.497.150 pesetas para satisfacer los gastos de las Elecciones Locales de 1983 para todo el Estado, de las Comunidades Autónomas de Madrid, Cantabria, La Rioja, Canarias, Asturias, Murcia, Valencia, Castilla-León, Navarra, Baleares, Extremadura, Castilla-La Mancha y Aragón, y parciales al Senado por Barcelona. (121/000051)
Comisión de PresupuestosData: 28/09/1983
-
Comparecencia ante las Comisiones de Investigación del Congreso y del Senado. (121/000055)
PlenoData: 03/05/1984