Camiño de navegación
Navigation Menu
Deputados
Ficha persoal
Nacido o Thu Jul 03 00:00:00 CET 1958 en Ávila
Deputado da VI, VII, VIII, y IX Lexislaturas
Casado. Dos hijos. Licenciado en Derecho. Alcalde de Ávila (1991-1995). Senador en las Legislaturas IV y V. Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Senado. Coordinador General del PP (mayo de 1996-1999). Ministro de Administraciones Públicas (1999-2000). Ministro de Justicia (2000-2002) y Ministro de Interior (junio 2002-abril 2004). Secretario General del Partido Popular (abril 2004-2008).- Vocal Diputación Permanente desde oTue Jun 24 00:00:00 CEST 2008 ao Tue Jun 14 00:00:00 CEST 2011
- Vocal Comisión de Reglamento desde oMon May 05 00:00:00 CEST 2008 ao Tue Jun 14 00:00:00 CEST 2011
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley por la que se modifica el Estatuto Legal del Consorcio de Compensación de Seguros, aprobado por el Real Decreto Legislativo 7/2004, de 29 de octubre, para suprimir las funciones del Consorcio de Compensación de Seguros en relación con los seguros obligatorios de viajeros y del cazador y reducir el recargo destinado a financiar las funciones de liquidación de entidades aseguradoras, y el texto refundido de la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre (121/19). desde oTue May 26 00:00:00 CEST 2009 ao Tue May 26 00:00:00 CEST 2009
- Pregunta oral en Pleno.(180/000572) Presentado o 21/05/2009 , cualificado o 26/05/2009
- Pregunta oral en Pleno.(180/001080) Presentado o 02/06/2010 , cualificado o 08/06/2010
- Pregunta oral al Gobierno en Comisión.(181/000941) Presentado o 21/11/2008 , cualificado o 25/11/2008
-
Pregunta oral al Gobierno en Comisión. Previsiones en relación a la red ferroviaria Madrid-Ávila, Ávila-Salamanca y Ávila-Valladolid. (181/000945)
Comisión de FomentoData: 10/12/2008
Data: 10/12/2008
-
Proyecto de ley. Proyecto de Ley por la que se modifica el Estatuto Legal del Consorcio de Compensación de Seguros, aprobado por el Real Decreto Legislativo 7/2004, de 29 de octubre, para suprimir las funciones del Consorcio de Compensación de Seguros en relación con los seguros obligatorios de viajeros y del cazador y reducir el recargo destinado a financiar las funciones de liquidación de entidades aseguradoras, y el texto refundido de la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre. (121/000019)
Comisión de Economía y HaciendaData: 26/05/2009