Camiño de navegación
Navigation Menu
Deputados
Ficha persoal
Nacido o Sun Jul 25 00:00:00 CET 1948 en Caracas
Deputado da Constituyente, I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, y X Lexislaturas
Casado. Dos hijos. Licenciado en Derecho. Abogado. Presidente del PSE-PSOE. Miembro del Comité Federal del PSOE.- Vicepresidente Primero Comisión Constitucional desde oTue Oct 15 00:00:00 CEST 2002 ao Tue Jan 20 00:00:00 CET 2004
- Vocal Comisión Constitucional desde oWed May 10 00:00:00 CEST 2000 ao Tue Oct 15 00:00:00 CEST 2002
- Vocal Comisión de Justicia e Interior desde oWed May 10 00:00:00 CEST 2000 ao Tue Jan 20 00:00:00 CET 2004
- Vocal Comisión de Régimen de las Administraciones Públicas desde oWed May 10 00:00:00 CEST 2000 ao Tue Jan 20 00:00:00 CET 2004
- Vocal Subcomisión sobre las víctimas del terrorismo (154/18). desde oTue Nov 11 00:00:00 CET 2003 ao Tue Dec 09 00:00:00 CET 2003
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/031188) Presentado o 30/05/2002 , cualificado o 04/06/2002
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/048459) Presentado o 24/01/2003 , cualificado o 29/01/2003
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/051019) Presentado o 24/02/2003 , cualificado o 04/03/2003