Camiño de navegación
Navigation Menu
Deputados
Ficha persoal
Nacido o Sat Sep 23 00:00:00 CEST 1978 en Plasencia
Deputado da IX Legislatura
Soltero. Licenciado en Filología Hispánica. Jefe de Gabinete de la Alcaldesa de Plasencia. Asesor de la Consejería de Igualdad y Empleo de la Junta de Extremadura. Secretario General de Juventudes Socialistas de Plasencia. Secretario de Política Institucional y Relaciones con el PSOE de Juventudes Socialistas de Extremadura.- Portavoz adjunto Comisión de Industria, Turismo y Comercio desde oMon May 05 00:00:00 CEST 2008 ao Tue Sep 27 00:00:00 CEST 2011
- Vocal Comisión de Vivienda desde oMon May 05 00:00:00 CEST 2008 ao Tue Sep 27 00:00:00 CEST 2011
- Vocal Comisión de Igualdad desde oTue May 06 00:00:00 CEST 2008 ao Tue Sep 27 00:00:00 CEST 2011
- Vocal Comisión no permanente sobre Seguridad Vial y Prevención de Accidentes de Tráfico desde oMon May 05 00:00:00 CEST 2008 ao Mon Apr 26 00:00:00 CEST 2010
- Vocal Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades desde oTue Jun 03 00:00:00 CEST 2008 ao Tue Sep 27 00:00:00 CEST 2011
- Ponente Ponencia de la Proposición de Ley de creación del Consejo General de Colegios Profesionales de Ingeniería en Informática, a fin de asumir la representación de los intereses profesionales en el ámbito nacional e internacional, así como la defensa y desarrollo de la sociedad de la información (122/144). desde oTue Sep 29 00:00:00 CEST 2009 ao Tue Sep 29 00:00:00 CEST 2009
- Ponente Ponencia de la Proposición de Ley de creación del Consejo General de Colegios Profesionales de Ingeniería Técnica en Informática, a fin de asumir la representación de los intereses profesionales en el ámbito nacional e internacional, así como la defensa y desarrollo de la sociedad de la información (122/145). desde oTue Sep 29 00:00:00 CEST 2009 ao Tue Sep 29 00:00:00 CEST 2009
- Ponente Ponencia de la Proposición de Ley de creación del Consejo General de Colegios Oficiales de Ingeniería en Informática (122/162). desde oTue Sep 29 00:00:00 CEST 2009 ao Tue Sep 29 00:00:00 CEST 2009
- Ponente Ponencia de la Proposición de Ley de creación del Consejo General de Colegios Oficiales de Ingeniería Técnica en Informática (122/163). desde oTue Sep 29 00:00:00 CEST 2009 ao Tue Sep 29 00:00:00 CEST 2009
- Pregunta oral en Pleno.(180/000921) Presentado o 11/03/2010 , cualificado o 16/03/2010
- Pregunta oral al Gobierno en Comisión.(181/002638) Presentado o 15/04/2010 , cualificado o 20/04/2010
- Pregunta oral al Gobierno en Comisión.(181/002639) Presentado o 15/04/2010 , cualificado o 20/04/2010
-
Pregunta oral a la Corporación RTVE. Cobertura prevista por Radiotelevisión Española (RTVE) de los próximos Juegos Olímpicos de Pekín. (178/000021)
Comisión Mixta control parlam. de la Corporación RTVE y sus sociedadesData: 24/06/2008
-
Otras comparecencias en Comisión. Comparecencia de don Javier de Marcos, economista, experto en gestión de suelo, acordada por la citada Comisión, para informar de la problemática de la vivienda en España. (219/000004)
Comisión de ViviendaData: 25/09/2008
-
Pregunta oral a la Corporación RTVE. Previsiones acerca de la cobertura informativa de las elecciones en USA. (178/000063)
Comisión Mixta control parlam. de la Corporación RTVE y sus sociedadesData: 28/10/2008