Camiño de navegación
Navigation Menu
Deputados
Ficha persoal
Nacido o Mon Apr 14 00:00:00 CET 1947 en San Cristobal de la Polantera (León)
Deputado da VII Legislatura
Casado. Dos hijos. Licenciado en Filosofía y Letras. Diplomado en Dirección de Empresas de ESADE. Profesor de Historia. Concejal y Teniente de Alcalde de Barcelona. Director de CID Publicidad. Director de RENFE. Director General de Turismo de Barcelona. Militante de Base del PSC.- Vocal Comisión de Economía y Hacienda desde oThu May 11 00:00:00 CEST 2000 ao Sun Dec 31 00:00:00 CET 2000
- Vocal Comisión de Régimen de las Administraciones Públicas desde oWed May 10 00:00:00 CEST 2000 ao Sun Dec 31 00:00:00 CET 2000
- Portavoz adjunto Comisión de Control Parlamentario de RTVE desde oWed Sep 13 00:00:00 CEST 2000 ao Sun Dec 31 00:00:00 CET 2000
- Pregunta oral en Pleno.(180/000244) Presentado o 28/09/2000 , cualificado o 03/10/2000
- Pregunta oral al Director General del Ente Público RTVE.(182/000138) Presentado o 14/12/2000 , cualificado o 19/12/2000
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/000848) Presentado o 31/05/2000 , cualificado o 06/06/2000
-
Pregunta oral en Pleno. Opinión del Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía sobre si el aumento del Índice de Precios al Consumo (IPC) se debe a la subida de los precios turísticos y hoteleros. (180/000244)
PlenoData: 04/10/2000
-
Solicitud de comparecencia del Secretario de Estado de Comercio y Turismo (Ministerio de Economía), ante la Comisión de Presupuestos, con ocasión del debate de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2001. (212/000184)
Comisión de PresupuestosData: 10/10/2000
-
Solicitud de comparecencia del Presidente de la Agencia EFE (Presidencia del Gobierno), ante la Comisión de Presupuestos, con ocasión del debate de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2001. (212/000214)
Comisión de PresupuestosData: 10/10/2000