Ruta de navegació
Menú de navegació
Diputats
Fitxa personal
Nascuda el Fri Nov 15 00:00:00 CET 1946 en Sevilla
Diputada de la IV, V, VI, y VII Legislatures
Diputada en las Legislaturas IV y V. Casada. Tres hijos. Licenciada en Filología Moderna. Profesora.- Vocal Comisión de Educación y Cultura des del Thu May 16 00:00:00 CEST 1996 al Tue Jan 18 00:00:00 CET 2000
- Vocal Comisión de Política Social y Empleo des del Thu May 16 00:00:00 CEST 1996 al Tue Jan 18 00:00:00 CET 2000
- Vicepresidenta Primera Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas des del Mon Jun 10 00:00:00 CEST 1996 al Tue Jan 18 00:00:00 CET 2000
- Ponente Ponencia Proyecto de Ley sobre formación profesional (exp. 121/22) des del Wed Feb 19 00:00:00 CET 1997 al Wed Feb 19 00:00:00 CET 1997
- Pregunta oral en Pleno.(180/000046) Presentat el 23/05/1996 , qualificat el 28/05/1996
- Pregunta oral en Pleno.(180/000153) Presentat el 20/06/1996 , qualificat el 25/06/1996
- Pregunta oral en Pleno.(180/000225) Presentat el 19/09/1996 , qualificat el 24/09/1996
-
Pregunta oral en Pleno. Empresas públicas que se prevé privatizar o cerrar en la provincia de Cádiz. (180/000046)
PlenoData: 29/05/1996
-
Proposición no de Ley en Comisión. Proposición no de Ley de ayuda para iniciación de actividades empresariales, encuadrado en la política de reinserción de reclusos. (161/000160)
Comisión de Política Social y EmpleoData: 09/10/1996
-
Pregunta oral en Pleno. Intenciones del Gobierno acerca de la reapertura de la reconversión naval acordada entre los sindicatos y el anterior Gobierno. (180/000273)
PlenoData: 30/10/1996