Ruta de navegació
Menú de navegació
Diputats
Fitxa personal
Nascut el Fri Jan 11 00:00:00 CET 1935 en A Coruña
Diputat de la II Legislatura
Casado con Mª Jesús Cachafeiro Pazos. 4 hijos. Licenciado en Derecho. Abogado del Estado en la Delegación de Hacienda de La Coruña.- Vocal Comisión de Educación y Cultura des del Thu Dec 02 00:00:00 CET 1982 al Wed Apr 23 00:00:00 CEST 1986
- Vocal Comisión de Economía, Comercio y Hacienda des del Thu Dec 02 00:00:00 CET 1982 al Wed Apr 23 00:00:00 CEST 1986
- Vocal Comisión de Presupuestos des del Thu Dec 02 00:00:00 CET 1982 al Wed Apr 23 00:00:00 CEST 1986
- Vocal Comisión del Defensor del Pueblo des del Thu Dec 02 00:00:00 CET 1982 al Wed Apr 23 00:00:00 CEST 1986
- Vocal Comisión de Investigación de la Evolución y Situación del Grupo "RUMASA" des del Wed May 25 00:00:00 CEST 1983 al Wed May 08 00:00:00 CEST 1985
- Pregunta oral en Pleno.(180/000445) Presentat el 22/05/1985
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/000083) Presentat el 02/02/1983
-
Acta de Diputado. Credencial de Diputado. La Coruña. (000/000178)
PlenoData: 18/11/1982
-
Comparecencia del Gobierno en Comisión. Comparecencia del Ministro de Economía y Hacienda, don Miguel Boyer Salvador, para informar sobre política de su departamento. (211/000074)
Comisión de Economía, Comercio y HaciendaData: 18/02/1983
-
Real Decreto Ley. Real Decreto-Ley 24/1982, de 29 de diciembre, sobre medidas urgentes en materia presupuestaria, financiera y tributaria. (130/000002)
Comisión de PresupuestosData: 23/03/1983