Ruta de navegació
Menú de navegació
Diputats
Fitxa personal
Nascut el Mon Jul 19 00:00:00 CET 1954 en Alcalá de los Gazules (Cádiz)
Diputat de la IV, V, VI, VII, y VIII Legislatures
Diputado en las Legislaturas IV y V. Licenciado en Historia. Miembro del Comité Federal del PSOE. Ha sido Presidente de la Diputación y del Consejo Social Universitario de Cádiz.- Vocal Diputación Permanente des del Wed Dec 03 00:00:00 CET 1997 al Wed Apr 05 00:00:00 CEST 2000
- Vicepresidente Segundo Comisión de Industria, Energía y Turismo des del Thu May 16 00:00:00 CEST 1996 al Tue Jan 18 00:00:00 CET 2000
- Pregunta oral en Pleno.(180/000249) Presentat el 03/10/1996 , qualificat el 08/10/1996
- Pregunta oral en Pleno.(180/000450) Presentat el 20/02/1997 , qualificat el 25/02/1997
- Pregunta oral en Pleno.(180/000483) Presentat el 06/03/1997 , qualificat el 11/03/1997
-
Pregunta oral en Pleno. Criterio del Gobierno sobre la evolución del precio del peaje y período de las concesiones de las autopistas. (180/000249)
PlenoData: 30/10/1996
-
Proposición no de Ley en Comisión. Proposición no de Ley sobre contratación directa por la Empresa Astilleros Españoles, SA de Cádiz de los trabajadores necesarios para atender el incremento de la demanda de construcción de buques. (161/000004)
Comisión de Industria, Energía y TurismoData: 27/11/1996
-
Pregunta oral al Gobierno en Comisión. Plazo previsto para aprobar la exención fiscal para los prejubilados del sector naval. (181/000259)
Comisión de Política Social y EmpleoData: 19/12/1996