Ruta de navegació
Menú de navegació
Diputats
Fitxa personal
Nascut el Mon Feb 02 00:00:00 CET 1959
Diputat de la IX Legislatura
Casado. Una hija.Alcalde de Vila de Cruces
Ha causat baixa el Tue Sep 27 00:00:00 CEST 2011
Històric de càrrecs
- Vocal Comisión de Presupuestos des del Fri Jun 24 00:00:00 CEST 2011 al Tue Sep 27 00:00:00 CEST 2011
- Vocal Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas des del Fri Jun 24 00:00:00 CEST 2011 al Tue Sep 27 00:00:00 CEST 2011
Iniciatives Parlamentàries
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/103538) Presentat el 13/07/2011 , qualificat el 19/07/2011
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/103539) Presentat el 13/07/2011 , qualificat el 19/07/2011
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/103646) Presentat el 20/07/2011 , qualificat el 27/07/2011
Intervencions parlamentàries
-
Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución
PlenoData: 21/06/2011