Camiño de navegación
Navigation Menu
Deputados
Ficha persoal
Nacido o Tue Mar 13 00:00:00 CET 1951 en Abanilla (Murcia)
Deputado da VIII, IX, y X Lexislaturas
Casado. Tres hijos. Licenciado en Farmacia. Farmacéutico. Diputado autonómico (1996-2003). Concejal del Ayuntamiento de Abanilla. Presidente de la Junta Local del Partido Popular de Abanilla.- Secretario Primero Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente desde oTue Jan 17 00:00:00 CET 2012 ao Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Vocal Comisión de Sanidad y Servicios Sociales desde oWed Jan 18 00:00:00 CET 2012 ao Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Vocal Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad desde oWed Jan 18 00:00:00 CET 2012 ao Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Vocal Comisión para el Estudio del Cambio Climático desde oWed Jan 18 00:00:00 CET 2012 ao Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley por la que se aprueban medidas urgentes para paliar los daños producidos por los incendios forestales y otras catástrofes naturales ocurridos en varias Comunidades Autónomas (procedente del Real Decreto-Ley 25/2012, de 7 de septiembre) (121/24). desde oWed Nov 14 00:00:00 CET 2012 ao Thu Nov 22 00:00:00 CET 2012
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/008354) Presentado o 29/06/2012 , cualificado o 03/07/2012
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/008355) Presentado o 29/06/2012 , cualificado o 03/07/2012
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/008356) Presentado o 29/06/2012 , cualificado o 03/07/2012
-
Proposición no de Ley en Comisión. Proposición no de Ley sobre exención de copago farmacéutico para las personas con discapacidad. (161/001507)
Comisión para las Políticas Integrales de la DiscapacidadData: 26/06/2013, 18:08:24 - 18:12:28
-
Proposición no de Ley sobre la lucha contra las talas ilegales. (161/001440)
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio AmbienteData: 25/09/2013, 17:26:22 - 17:30:55
Data: 25/09/2013, 17:36:43 - 17:37:02