Camiño de navegación
Navigation Menu
Deputados
Ficha persoal
Nacido o Mon Sep 13 00:00:00 CET 1954 en Palma de Mallorca
Deputado da VII, y VIII Lexislaturas
Casado. Dos hijos. Licenciado en Medicina y Cirugía. Especialista en Psiquiatría. Consulta particular de Psiquiatría.- Vocal Comisión de Política Social y Empleo desde oWed May 10 00:00:00 CEST 2000 ao Tue Jan 20 00:00:00 CET 2004
- Vocal Comisión de Sanidad y Consumo desde oWed May 10 00:00:00 CEST 2000 ao Tue Jan 20 00:00:00 CET 2004
- Vocal Comisión de Medio Ambiente desde oWed May 10 00:00:00 CEST 2000 ao Tue Jan 20 00:00:00 CET 2004
- Pregunta oral en Pleno.(180/000226) Presentado o 21/09/2000 , cualificado o 26/09/2000
- Pregunta oral en Pleno.(180/000405) Presentado o 14/12/2000 , cualificado o 19/12/2000
- Pregunta oral en Pleno.(180/000438) Presentado o 01/02/2001 , cualificado o 06/02/2001
-
Pregunta oral en Pleno. Forma en que están contribuyendo las reformas fiscales a la creación de empleo. (180/000226)
PlenoData: 27/09/2000
-
Previsiones en relación a la obtención del agua para abastecimiento mediante desalación en las Illes Balears. (180/000405)
PlenoData: 20/12/2000
-
Actuaciones previstas para regenerar y mejorar el litoral en las Illes Balears. (180/000438)
PlenoData: 07/02/2001