Camiño de navegación
Navigation Menu
Deputados
Ficha persoal
Nacido o Mon Apr 17 00:00:00 CET 1961 en Barcelona
Deputado da X Legislatura
Doctor en Historia. Escritor y académico. Profesor en las Universidades UAB, UPF, Chicago, Ibadan, Hood-Washington. Activismo cívico-social.Grupos parlamentarios
- G.P. La Izquierda Plural de 15/12/2011 a 23/12/2011
- Vocal Diputación Permanente desde oWed Jan 11 00:00:00 CET 2012 ao Fri Jul 20 00:00:00 CEST 2012
- Vocal Diputación Permanente desde oFri Aug 22 00:00:00 CEST 2014 ao Wed Jun 17 00:00:00 CEST 2015
- Vocal Diputación Permanente desde oWed Jan 15 00:00:00 CET 2014 ao Wed Jul 09 00:00:00 CEST 2014
- Vocal Diputación Permanente desde oTue Jul 24 00:00:00 CEST 2012 ao Thu Jan 09 00:00:00 CET 2014
- Portavoz Sustituto Junta de Portavoces desde oMon Sep 01 00:00:00 CEST 2014 ao Fri Oct 31 00:00:00 CET 2014
- Portavoz Sustituto Junta de Portavoces desde oThu Jan 01 00:00:00 CET 2015 ao Sat Jan 31 00:00:00 CET 2015
- Portavoz Titular Junta de Portavoces desde oWed Aug 01 00:00:00 CEST 2012 ao Wed Oct 31 00:00:00 CET 2012
- Portavoz Sustituto Junta de Portavoces desde oSun Jan 01 00:00:00 CET 2012 ao Tue Jan 31 00:00:00 CET 2012
- Portavoz Sustituto Junta de Portavoces desde oWed May 01 00:00:00 CEST 2013 ao Wed Jul 31 00:00:00 CEST 2013
- Portavoz Titular Junta de Portavoces desde oSat Feb 01 00:00:00 CET 2014 ao Wed Apr 30 00:00:00 CEST 2014
- Portavoz Comisión Constitucional desde oWed Jan 18 00:00:00 CET 2012 ao Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley por la que se delega en el Gobierno la potestad de dictar diversos textos refundidos, en virtud de lo establecido en el artículo 82 y siguientes de la Constitución española (121/66). desde oWed Feb 19 00:00:00 CET 2014 ao Wed May 07 00:00:00 CEST 2014
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (121/28). desde oThu Mar 14 00:00:00 CET 2013 ao Thu Mar 14 00:00:00 CET 2013
- Ponente Ponencia de la Proposición de Ley para la regulación de la fiesta de los toros como Bien de Interés Cultural (corresponde al número de expediente 120/000012/0000 de la IX Legislatura) (120/5). desde oMon Sep 30 00:00:00 CEST 2013 ao Mon Sep 30 00:00:00 CEST 2013
- Pregunta oral en Pleno.(180/000021) Presentado o 09/02/2012 , cualificado o 14/02/2012
- Pregunta oral en Pleno.(180/000052) Presentado o 01/03/2012 , cualificado o 06/03/2012
- Pregunta oral en Pleno.(180/000198) Presentado o 21/06/2012 , cualificado o 26/06/2012
-
Real Decreto-Ley. Real Decreto-Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público. (130/000001)
PlenoData: 11/01/2012, 11:46:30 - 11:53:01
-
Comparecencia del Gobierno en Comisión (art. 44). Solicitud de comparecencia de la Vicepresidenta del Gobierno, Ministra de la Presidencia y Portavoz del Gobierno, ante la Comisión correspondiente, para informar sobre las líneas generales de la política de su Departamento. (213/000010)
Comisión ConstitucionalData: 24/01/2012, 18:48:39 - 18:56:49
-
Solicitud de comparecencia de la Vicepresidenta del Gobierno, ante la Comisión Constitucional, para que explique las líneas generales de la política que va seguir su Ministerio a lo largo de la Legislatura. (213/000075)
Comisión ConstitucionalData: 24/01/2012, 18:48:39 - 18:56:49