Camiño de navegación
Navigation Menu
Deputados
Ficha persoal
Nacido o Sun Mar 12 00:00:00 CET 1961
Deputado da XI, XII, y XIII Lexislaturas
Licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona. MBA por ESADE. Escritor. Ha trabajado como abogado y periodista.Ha sido eurodiputado.
Miembro del Comité Ejecutivo de Ciudadanos.
Autor de una decena de libros entre ensayos y novelas.
Condición plena: Tue May 21 00:00:00 CEST 2019
Causou baixa o Tue Dec 03 00:00:00 CET 2019
Histórico de cargos
- Vocal Suplente Diputación Permanente desde oTue Jul 23 00:00:00 CEST 2019 ao Tue Dec 03 00:00:00 CET 2019
- Vocal Comisión Constitucional desde oTue Jul 30 00:00:00 CEST 2019 ao Thu Aug 01 00:00:00 CEST 2019
- Portavoz adjunto Comisión Constitucional desde oThu Aug 01 00:00:00 CEST 2019 ao Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
- Presidente Comisión de Defensa desde oTue Jul 30 00:00:00 CEST 2019 ao Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
Iniciativas parlamentarias
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/002612) Presentado o 05/09/2019 , cualificado o 10/09/2019
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/002887) Presentado o 10/09/2019 , cualificado o 17/09/2019
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/002888) Presentado o 10/09/2019 , cualificado o 17/09/2019