Camiño de navegación
Navigation Menu
Deputados
Ficha persoal
Nacido o Wed Jun 01 00:00:00 CEST 1994
Deputado da XIV Legislatura
Graduado en Derecho y Máster de Acceso a la Abogacía por la Universidad de Oviedo.Abogado
Secretario de Organización de las Juventudes Socialistas de Asturias
Causou baixa o Tue May 30 00:00:00 CEST 2023
Histórico de cargos
- Adscrito Comisión de Justicia desde oMon Apr 24 00:00:00 CEST 2023 ao Tue May 30 00:00:00 CEST 2023
- Adscrito Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana desde oMon Apr 24 00:00:00 CEST 2023 ao Tue May 30 00:00:00 CEST 2023
- Adscrito Comisión de Industria, Comercio y Turismo desde oMon Apr 24 00:00:00 CEST 2023 ao Tue May 30 00:00:00 CEST 2023
- Adscrito Comisión de Sanidad y Consumo desde oMon Apr 24 00:00:00 CEST 2023 ao Tue May 30 00:00:00 CEST 2023
- Adscrito Comisión Mixta para el Estudio de los Problemas de las Adicciones desde oMon Apr 24 00:00:00 CEST 2023 ao Tue May 30 00:00:00 CEST 2023
Iniciativas parlamentarias
- Declaración de actividades.(004/000404) Presentado o 18/04/2023 , cualificado o 27/04/2023
- Declaración de bienes y rentas.(005/000404) Presentado o 18/04/2023 , cualificado o 27/04/2023
- Declaración de intereses económicos.(007/000376) Presentado o 26/04/2023 , cualificado o 27/04/2023
Intervencións parlamentarias
-
Proposición no de Ley en Comisión. Proposición no de Ley relativa a los gravísimos incendios sufridos en Asturias en los últimos días del mes de marzo y principios de abril de 2023. (161/004963)
Comisión de InteriorData: 09/05/2023, 12:48:40 - 12:51:31