Camiño de navegación
Navigation Menu
Deputados
Ficha persoal
Nacido o Tue Aug 15 00:00:00 CEST 1944 en Madrid
Deputado da III Legislatura
Casado. Dos hijos. Doctor en Derecho. Abogado y Funionario (C. Superior de Administradores Civiles del Estado)- Vocal Comisión de Economía, Comercio y Hacienda desde oThu Sep 15 00:00:00 CEST 1988 ao Wed Dec 28 00:00:00 CET 1988
- Vocal Comisión de Presupuestos desde oWed Sep 10 00:00:00 CEST 1986 ao Wed Dec 28 00:00:00 CET 1988
- Vocal Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca desde oWed Sep 10 00:00:00 CEST 1986 ao Wed Dec 28 00:00:00 CET 1988
-
PROYECTO DE LEY. PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA 1987. (121/000009)
COMISION PRESUPUESTOSData: 12/11/1986
-
PROPOSICION NO DE LEY. PROPOSICION NO DE LEY SOBRE LA PROXIMA CAMPAÑA DE CULTIVO DE TABACO. (160/000054)
COMISION AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCAData: 18/02/1987
-
PROPOSICION NO DE LEY EN COMISION. PROPOSICION NO DE LEY RELATIVA A LA DEROGACION DEL DECRETO 490/1960, DE 17 DE MARZO, QUE ESTABLECE LA EXACCION PARAFISCAL POR ARBITRAJES AGRICOLAS. (161/000024)
COMISION AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCAData: 19/05/1987