Ruta de navegació
Menú de navegació
Diputats
Fitxa personal
Nascuda el Fri Mar 30 00:00:00 CET 1979 en Oviedo (Asturias)
Diputada de la XI, XII, XIII, XIV, y XV Legislatures
Casada.Diputada en la Junta General del Principado de Asturias (2007-2015).
Secretaria de Política Municipal del PSOE (julio 2014-octubre 2016).
- Vocal Diputación Permanente des del Tue Jul 04 00:00:00 CEST 2017 al Tue May 21 00:00:00 CEST 2019
- Vocal Diputación Permanente des del Thu Aug 18 00:00:00 CEST 2016 al Fri Dec 23 00:00:00 CET 2016
- Portavoz Titular Junta de Portavoces des del Tue Jun 19 00:00:00 CEST 2018 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Portavoz adjunta Junta de Portavoces des del Tue Jun 20 00:00:00 CEST 2017 al Tue Jun 19 00:00:00 CEST 2018
- Vocal Comisión de Defensa des del Tue Nov 22 00:00:00 CET 2016 al Wed Nov 23 00:00:00 CET 2016
- Portavoz adjunta Comisión de Defensa des del Wed Nov 23 00:00:00 CET 2016 al Sat Jul 01 00:00:00 CEST 2017
- Adscrita Comisión de Hacienda des del Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Adscrita Comisión de Industria, Comercio y Turismo des del Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Vocal Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo des del Wed Sep 14 00:00:00 CEST 2016 al Sat Jul 01 00:00:00 CEST 2017
- Portavoz Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas des del Tue Sep 13 00:00:00 CEST 2016 al Tue Nov 22 00:00:00 CET 2016
- Adscrita Comisión de Hacienda y Función Pública des del Mon Dec 19 00:00:00 CET 2016 al Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018
- Adscrita Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas des del Tue Nov 22 00:00:00 CET 2016 al Mon Dec 19 00:00:00 CET 2016
- Adscrita Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital des del Mon Dec 19 00:00:00 CET 2016 al Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018
- Adscrita Comisión de Industria, Energía y Turismo des del Thu Sep 22 00:00:00 CEST 2016 al Mon Dec 19 00:00:00 CET 2016
- Vocal Comisión de Reglamento des del Mon Jul 03 00:00:00 CEST 2017 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Vocal Comisión de control de los créditos destinados a gastos reservados des del Thu Jun 28 00:00:00 CEST 2018 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Vocal Comisión Consultiva de Nombramientos des del Tue Jun 19 00:00:00 CEST 2018 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Vocal Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo des del Wed Nov 16 00:00:00 CET 2016 al Wed Sep 27 00:00:00 CEST 2017
- Portavoz Comisión para la evaluación y la modernización del Estado autonómico des del Wed Nov 15 00:00:00 CET 2017 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Miembro Titular Delegación española en la Asamblea de la Unión Interparlamentaria (UIP) des del Thu Aug 31 00:00:00 CEST 2017 al Tue Jul 17 00:00:00 CEST 2018
- Pregunta oral en Pleno.(180/000292) Presentat el 06/07/2017 , qualificat el 05/09/2017
- Pregunta oral en Pleno.(180/000311) Presentat el 07/09/2017 , qualificat el 12/09/2017
- Pregunta oral en Pleno.(180/000323) Presentat el 14/09/2017 , qualificat el 19/09/2017
-
Proposición no de Ley en Comisión. Proposición no de Ley relativa al aplazamiento de pago a proveedores por los Ayuntamientos. (161/000221)
Comisión de Hacienda y Administraciones PúblicasData: 25/10/2016, 13:16:50 - 13:22:38
-
Proposición no de Ley relativa a la creación de un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre las empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos. (161/000695)
Comisión de Cooperación Internacional para el DesarrolloData: 23/11/2016, 17:42:46 - 17:47:30
-
Proposición no de Ley sobre la plena gestión de la Ayuda Oficial al Desarrollo del Gobierno español por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. (161/001715)
Comisión de Cooperación Internacional para el DesarrolloData: 04/04/2017, 12:31:17 - 12:34:02